Entreprise : SCI BOIS L ABBE - SIREN 431 427 442
Identité
(Entreprise radiée le 11/01/2023)
Dénomination
SCI BOIS L ABBE
SIREN (siège)
431 427 442
Date d'immatriculation au RNE
22/05/2000
Date de fin de la personne morale
21/05/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
141860 EUR
Adresse du siège
27 RUE ALBERT CAMUS 88000 EPINAL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR CLAUDE GABRIEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAUDE MARIE-CHRISTINE , MARGUERITE , JEANNE
Nom d'usage
THIEBAUT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Epinal
Nom, Prénom(s)
CLAUDE CATHERINE , EDITH , MARIE
Nom d'usage
CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Épinal
Nom, Prénom(s)
CLAUDE DAMIEN , ALBERT , JEAN
Nom d'usage
CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Épinal
Nom, Prénom(s)
CLAUDE ALAIN , AIME , JOSEPH
Nom d'usage
CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/04/2000
Siret
43142744200014
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, rénovation, location de tous immeubles bâtis ou non
Adresse
27 RUE ALBERT CAMUS
88000 , EPINAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR CLAUDE GABRIEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
257
Date d'ajout
11/01/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
249
Date d'ajout
11/01/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 28/12/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/01/2023
Description
Dissolution à compter du 28/12/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/12/2022, siège de la liquidation : 14 Rue des Petites Boucheries 88000 Épinal, parution de la publicité légale : Le Paysan Vosgien paru le 06/01/2023
Numéro d'observation
615
Date d'ajout
22/01/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/12/2009 : Partant : CLAUDE Gabriel Jean-Marie, Gérant(e) Nouveau : THIEBAUT Marie-Christine Marguerite Jeanne, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).