Entreprise : TRANS ROUTES NATIONAL - SIREN 431 406 578
Identité
Dénomination
TRANS ROUTES NATIONAL
SIREN (siège)
431 406 578
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2000
Date de fin de la personne morale
14/05/2099
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2000
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50308.18 EUR
Adresse du siège
RTE DE MANDRES 94440 SANTENY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FACE AU 14
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVIGOUREUX ALAIN , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
BOISSY SAINT LEGER
Nom, Prénom(s)
RIHOUEY MICHEL , BERNARD , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Limeil-Brévannes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/02/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/05/2000
Siret
43140657800010
Code APE
602M
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transport public de marchandises
Adresse
RTE ROUTE DE MANDRES
94440 , Santeny - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FACE AU 14
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9399
Date d'ajout
21/10/2004
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9129
Date d'ajout
13/10/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 13/10/2004 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. BOONEN JEAN FRANCOIS , nom du liquidateur : ME PELLEGRINI GILLES
Numéro d'observation
15482
Date d'ajout
14/02/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 13/02/2003 , prononce la liquidation judiciaire sous le numéro 2002J00838 , désigne liquidateur ME PELLEGRINI GILLES 4 LE PARVIS DE SAINT MAUR 94100 ST MAUR DES FOSSES . Le délai de déclaration des créances accordé par le jugement d'ouverture est allongé jusqu'au 15e jour suivant la présente parution, sous réserve de l'expiration du délai d'action en relève de forclusion qui est de un an à compter du jugement d'ouverture , nom du juge-commissaire M. BOONEN JEAN FRANCOIS , met fin à la mission de l'administrateur Me Yvon LE TAILLANTER 8 Place Robert Belvaux 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Numéro d'observation
12354
Date d'ajout
29/11/2002
Description
Le tribunal de commerce de CRETEIL , a prononcé en date du 28/11/2002 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 2002J00838 , date de cessation des paiements le 28/05/2001 , et a désigné juge commissaire M. BOONEN JEAN FRANCOIS , juge commissaire suppléant M. PIERRELLE BERNARD , administrateur ME LE TAILLANTER YVON 8 PLACE ROBERT BELVAUX 94170 LE PERREUX SUR MARNE avec pour mission : ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION , représentant créanciers ME PELLEGRINI GILLES 4 LE PARVIS DE SAINT MAUR 94100 ST MAUR DES FOSSES Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
29211
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).