Entreprise : BULLTECH SECURITIES - SIREN 431 333 608
Identité
(Entreprise radiée le 01/10/2021)
Dénomination
BULLTECH SECURITIES
SIREN (siège)
431 333 608
Date d'immatriculation au RNE
04/02/2003
Date de fin de la personne morale
03/02/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
39000 EUR
Adresse du siège
RUE DU CAMP D AVIATION 44320 SAINT-VIAUD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES SUD ESTUA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KLEPSLAND JENS , STEPHAN
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Préfailles
Nom, Prénom(s)
KLEPSLAND CHRISTOPHER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Préfailles
Nom, Prénom(s)
NONO SAMUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Rezé
Nom, Prénom(s)
ROBIN CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Guérande
Dénomination
ATLANTIQUE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/08/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/04/2000
Siret
43133360800013
Adresse
6 RUE DE LA CROIX CAILLAUD
44770 , PREFAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/11/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/08/2000
Siret
43133360800021
Enseigne
E-POOLMARKET HOUSE OF POOL HOUSE OF SPA.
Code APE
526B
Adresse
1 RUE MICHEL ANGE
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/11/2002
Siret
43133360800039
Enseigne
BULLTECH CAPGPS HOUSE POOL-SPA_SAUNA-
Code APE
526B
Adresse
51 RUE DE LA GOURMETTE
44300 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/11/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/11/2002
Siret
43133360800047
Nom commercial
BULLTECH DISTRIBUTION - CAPGPS - HOUSE OF POOL - HOUSE OF SPA - HOUSE OF SAUNA
Code APE
526B
Origine du fonds
Création
Activité principale
la distribution en gros, le conseil et le développement dans les domaines de l'informatique des telecoms, de l'audiovisuel, de l'électronique industrielle et de navigation et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, ou immobilières se rapportant directement ou indirectement a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. Exclusivement pour la gestion du site internet www.Houseofpool.Com, bulltech securities a pour objet la commercialisation en gros et au détail par correspondance de produits pour piscines spas saunas et généralement la commercialisation de produits de loisirs de jardinage et d'équipement pour la maison ainsi qué toute activité directe ou indirecte mobilière immobilière industrielle financière pouvant s'associer avec ce type d'acti- vité
Adresse
RUE rue du Camp d Aviation
44320 , Saint-Viaud - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES SUD ESTUA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
01/10/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
02/02/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 27/0 1/2010 prononçant la clôture pour insuffisance d'a ctif.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
29/06/2007
Description
MODIFICATION DU 29 JUIN 2007 Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 27/06/2007 prononçant l'i nterdiction de gérer, diriger, administrer ou cont rôler directement ou indirectement toute entrepris e commerciale ou artisanale et toute personne mora le pour une durée de 12 ANS à l'encontre de Monsie ur KLEPSLAND Christopher.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/02/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 22.0 1.2007 nommant Mr PAVAGEAU en qualité de Juge Comm issaire suppléant.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
16/01/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 16.0 1.2006 nommant Mr DIGOIN en qualité de Juge Commis saire.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/11/2005
Description
MODIFICATION DU 10 NOVEMBRE 2005 Jugement du Tribu nal de Commerce de NANTES du 09/11/2005 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : ME MAURA S Jean Luc 6 PLACE VIARME BP 32 214 44022 NANTES C EDEX 1
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/07/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 13/0 7/2005 ouvrant une Procédure Simplifiée de redress ement judiciaire et fixant la fin de la période d' observation au 13/11/2005. Cessation des paiements en date du 31/05/2005. Juge Commissaire : M BONHO MME Pierre Représentant des Créanciers : ME MAURAS Jean Luc 6 PLACE VIARME BP 32 214 44022 NANTES CE DEX 1
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
26/08/2004
Description
9300200408262250 ********* Transfert SSET avec création de fonds ********* Changement dans Conseil d'Administration Date d'effet de la formalité: 01/04/2004 Changement adresse / siège-fonds ets principal ... ancienne adresse : 51 RUE DE LA GOURMETTE 44300 NANTES ... nouvelle adresse : RUE DU CAMP D'AVIATION 44320 ST VIAUD Anc directeur general : M KLEPSLAND Christopher. Anc administrateur : M KLEPSLAND Jens Stephan. Anc administrateur : M LECOEUR Jean-Luc Joseph. DIRECTEUR GENERAL : M KLEPSLAND Jens Stephan. ADMINISTRATEUR : M NONO Samuel.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
04/02/2003
Description
140020030204 ********* Sté Actions Simplifié transf.siège ds re PRESIDENT : M KLEPSLAND Christopher. DIRECTEUR GENERAL : M KLEPSLAND Christopher. ADMINISTRATEUR : M LECOEUR Jean-Luc Joseph. ADMINISTRATEUR : M KLEPSLAND Jens Stephan. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITUL. : SARL ATLANTIQUE AUDIT. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPL. : M ROBIN Claude.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 09/11/2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).