Entreprise : MSI CONSULTING - SIREN 431 332 733
Identité
(Entreprise radiée le 21/07/2021)
Dénomination
MSI CONSULTING
SIREN (siège)
431 332 733
Date d'immatriculation au RNE
06/06/2000
Date de fin de la personne morale
05/06/2099
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
88 AV DES TERNES 75017 PARIS 17 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SDM ETOILE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCLOS NICOLAS , LOUIS , GASTON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/04/2000
Siret
43133273300028
Nom commercial
ADVALIENCE
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRESTATIONS DE CONSEIL ETUDES ASSISTANCE SUIVI MANAGEMENT DANS LES DOMAINES DE L'INFORMATION
Adresse
88 AV 88 avenue des Ternes
75017 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SDM ETOILE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/2000
Siret
43133273300010
Enseigne
WEALTH
Code APE
741G
Adresse
47 RUE DES SOLETS
94150 , RUNGIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2002B0308224
Date d'ajout
21/07/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-06-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2002B0308218
Date d'ajout
08/02/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : les echos DU : 28-02-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
70564
Date d'ajout
20/02/2002
Description
La société a par décision du 11/12/2001 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/01/2002
Numéro d'observation
70563
Date d'ajout
20/02/2002
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).