Entreprise : COMMERCIALISATION ET INNOVATIONS TECHNIQUES - SIREN 431 286 939
Identité
(Entreprise radiée le 08/06/2020)
Dénomination
COMMERCIALISATION ET INNOVATIONS TECHNIQUES
Sigle
C.I.T.
SIREN (siège)
431 286 939
Date d'immatriculation au RNE
09/05/2000
Date de fin de la personne morale
08/05/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
RUE DES BORDAGES 49450 SEVREMOINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POIRIER PASCAL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Sèvremoine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/05/2000
Siret
43128693900019
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le commerce de tous matériels, machines et équipements à destination de tous secteurs D activité, et la conception, l'étude et la réalisation de machines et équipements destinés a tous secteurs d'activités.
Adresse
RUE rue des Bordages
49450 , Saint-André-de-la-Marche - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7322
Date d'ajout
08/06/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/02/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/12/2019, liquidateur : POIRIER Pascal, siège de la liquidation : Rue des Bordages 49450 Saint-André-de-la-Marche, parution de la publicité légale : L'Anjou Agricole en date du 31/01/2020
Numéro d'observation
4441
Date d'ajout
09/04/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/03/2009 : Partant : LORY Jean Pierre, Gérant(e) Nouveau : POIRIER Pascal, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).