Entreprise : SCI TEQUILA - SIREN 430 871 475
Identité
(Entreprise radiée le 21/06/2022)
Dénomination
SCI TEQUILA
SIREN (siège)
430 871 475
Date d'immatriculation au RNE
25/10/2002
Date de fin de la personne morale
24/10/2022
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
LES CHAMPS 45620 ISDES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PORTE FERRARI-CELERIER MARGUERITE
Nom d'usage
MALLION
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LACKINGER MARTA
Nom d'usage
PORTE FERRARI-CELERIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Isdes
Nom, Prénom(s)
PORTE FERRARI-CELERIER BERTYL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/02/1962
Siret
43087147500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition par voie d'apport ou de toute autre manière d'une parcelle de terrain d'une contenance de 843 M2 environ, sise sur la commune D'uvernet (basses alpes), lieudit Pra-Lou. La construction sur ce terrain d'un immeuble collectif a usage d'habitation, professionnel ou commercial et de toutes annexes ou dépendances, la division Dudit immeuble en fractions destinées a être attribuées aux associes en propriété ou en jouissance, la gestion et l'entretien Desdits immeubles ainsi divises, l'obtention d'organismes ou de personnes privées de toutes ouvertures de crédit et facilites de caisse, avec ou sans garanties ou hypothèques
Adresse
Les Champs
45620 , Isdes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
21/06/2022
Description
Radiation d'office : Expiration de la durée légale de la société.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).