Entreprise : TRANSPORTS M.D - SIREN 430 414 557
Identité
Dénomination
TRANSPORTS M.D
SIREN (siège)
430 414 557
Date d'immatriculation au RNE
21/04/2000
Date de fin de la personne morale
20/04/2050
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
550 RTE DE FURNES 59122 GHYVELDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREAU GILLES , PAUL , ANDRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Saint-André-lez-Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/01/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/01/2017
Siret
43041455700040
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
550 RTE DE FURNES
59122 , GHYVELDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/06/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/04/2000
Siret
43041455700016
Code APE
631B
Adresse
52 AV GUSTAVE LEMAIRE
59140 , DUNKERQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/01/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/04/2000
Siret
43041455700032
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Manutention, transport, déplacements transports routiers : Transports de marchandises pour le compte d'autrui transports routiers : Location de véhicules pour le transport routier de marchandises transport public de personnes
Adresse
RUE DU COMTE JEAN
59760 , GRANDE-SYNTHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SITE ARCELORMITAL ATLANTIQUE LORRAINE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/06/2002
Siret
43041455700024
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
76 RUE DE L AMIRAL DE RUYTER
59140 , DUNKERQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE TERTIAIRE 3 PONTS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/000471
Date d'ajout
14/01/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 13/01/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/004689
Date d'ajout
24/09/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 24/09/2019 interrompant la période d'observation et prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 25/09/2019. Liquidateur judiciaire : SELARL DELEZENNE & ASSOCIES (prise en la personne de Maître Alexandre DELEZENNE) 18 place du Palais de Justice 59140 Dunkerque.
Numéro d'observation
F19/003770
Date d'ajout
23/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 23/07/2019 prononçant l'ouverture d'un redressement judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde. Date de cessation des paiements : 15/05/2019. Durée de la période d'observation : six mois. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire : SELARL DELEZENNE & ASSOCIES (prise en la personne de Maître Alexandre DELEZENNE) 18 place du Palais de Justice 59140 Dunkerque, dans les deux mois de la publication à paraître au BODACC à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
Numéro d'observation
F18/006756
Date d'ajout
03/12/2018
Description
Par ordonnance de Monsieur le Président en date du 30/11/2018, remplacement de Maître Alexandre DELEZENNE par la SELARL DELEZENNE & ASSOCIES (prise en la personne de Maître Alexandre DELEZENNE) sise 18 place du Palais de Justice, 59140 DUNKERQUE, à effet du 01/12/2018.
Numéro d'observation
F17/001393
Date d'ajout
20/03/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 20/03/2017 clôturant les opérations de la procédure de sauvegarde (article R. 626-42 du code de commerce).
Numéro d'observation
F17/000287
Date d'ajout
13/01/2017
Description
M DIAZ Manuel, directeur technique ayant la capacité de transport
Numéro d'observation
F16/003439
Date d'ajout
19/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 19/07/2016 arrêtant le plan de sauvegarde Durée du Plan : 3 ans . Commissaire à l'exécution du plan : Maître Alexandre DELEZENNE 18 place du Palais de Justice, 59140 DUNKERQUE
Numéro d'observation
F16/002325
Date d'ajout
17/05/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 17/05/2016 renouvelant la période d'observation pour une période de six mois.
Numéro d'observation
F15/004664
Date d'ajout
17/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque en date du 17/11/2015 ouvrant la procédure de sauvegarde Durée de la période d'observation : six mois. Mandataire Judiciaire : Maître Alexandre DELEZENNE 18 place du Palais de Justice 59140 DUNKERQUE. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication à paraître au BODACC.
Numéro d'observation
F14/001793
Date d'ajout
06/05/2014
Description
- A compter du 27/02/2014 : Transformation de la société de Société à responsabilité limitée (SARL) en Société par actions simplifiée (SAS).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion d'office (Décret 2001-474 du 30/05/2001) de 50 000 FRF en 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).