Entreprise : S.D. TRANS - SIREN 430 106 963
Identité
(Entreprise radiée le 03/02/2023)
Dénomination
S.D. TRANS
SIREN (siège)
430 106 963
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2000
Date de fin de la personne morale
02/04/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
52000 EUR
Adresse du siège
32 CHE DES CHAILLOUX 91620 LA VILLE-DU-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESFONTAINES AUDREY , ANNICK , CHANTAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
La Ville-du-Bois
Nom, Prénom(s)
DESFONTAINES ALAIN , ANDRE , ROGER , ARMAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
La Ville-du-Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/01/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
43010696300035
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports routiers de marchandises en zone longue et affrètement
Adresse
27 RUE JEAN DUPAS
33270 , FLOIRAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43010696300019
Code APE
602M
Adresse
152 RUE DE LA DIVISION LECLERC
91160 , SAULX-LES-CHARTREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/01/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43010696300027
Nom commercial
SD TRANS
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports routiers de marchandises en zone longue, affrètement, activité de commissionnaire de transport.
Adresse
32 CHE 32 Chemin Des Chailloux
91620 , La Ville-du-Bois - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5490
Date d'ajout
03/02/2023
Description
Radiation d'office à compter du 30/01/2023 Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2829
Date d'ajout
30/01/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 30/01/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Mjc2a, prise en la personne de Me Christophe Ancel, Mandataire Judiciaire . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 30/01/2023
Numéro d'observation
2829
Date d'ajout
30/01/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
16106
Date d'ajout
20/11/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 17/11/2014 , met fin à la procédure de sauvegarde et prononce la liquidation judiciaire désigne liquidateur SCP COUDRAY-ANCEL, en la personne de Me Christophe ANCEL, 9 bd de l'Europe 91050 EVRY CEDEX , date de cessation des paiements 17/11/2014 . , met fin à la mission de l'administrateur Me Florence TULIER-POLGE, Rue René Cassin, Immeuble Le Mazière, 4ème étage 91000 EVRY
Numéro d'observation
51349
Date d'ajout
18/11/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 17/11/2014 , met fin à la procédure de sauvegarde et prononce la liquidation judiciaire désigne liquidateur La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , date de cessation des paiements 17/11/2014 . , met fin à la mission de l'administrateur Me Florence Tulier-Polge rue René Cassin Immeuble le Mazière - 4ème étage 91000 EVRY
Numéro d'observation
6584
Date d'ajout
02/09/2014
Description
Le tribunal de commerce de EVRY a prononcé en date du 28/07/2014 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, Administrateur Me Florence TULIER-POLGE, Rue René Cassin, Immeuble Le Mazière, 4ème étage 91000 EVRY avec pour mission de : surveillance , Mandataire judiciaire la SCP COUDRAY-ANCEL, en la personne de Me Christophe ANCEL, 9 bd de l'Europe 91050 EVRY CEDEX . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
49135
Date d'ajout
28/07/2014
Description
Le tribunal de commerce de Evry a prononcé en date du 28/07/2014 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sous le numéro 2014J00546 , Administrateur Me Tulier-Polge Florence Rue René Cassin Immeuble le Mazière - 4ème étage 91000 Évry avec pour mission de : surveiller la gestion de l'entreprise , Mandataire judiciaire La Scp Yves Coudray-Christophe Ancel, en la personne de Maître Ancel, Mandataire Judiciaire Associé 9 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex et a ouvert une période d'observation expirant le 28/01/2015 . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
27/04/2007
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).