Entreprise : SCI LAPORTE - SIREN 430 043 794
Identité
(Entreprise radiée le 12/07/2021)
Dénomination
SCI LAPORTE
SIREN (siège)
430 043 794
Date d'immatriculation au RNE
29/03/2000
Date de fin de la personne morale
28/03/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
800 EUR
Adresse du siège
85 RUE DE L'INDUSTRIE 85250 CHAVAGNES-EN-PAILLERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAPORTE MARIE-THERESE , GABRIELLE , MARCELLE
Nom d'usage
PAVAGEAU
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Chavagnes-en-Paillers
Nom, Prénom(s)
PAVAGEAU JEAN-YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Chavagnes-en-Paillers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/02/2000
Siret
43004379400014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
37 RUE GEORGES CLEMENCEAU
85130 , LES LANDES-GENUSSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/02/2000
Siret
43004379400022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens immobiliers
Adresse
85 RUE 85 rue de l'Industrie
85250 , Chavagnes-en-Paillers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
12/07/2021
Description
Dissolution à compter du 01-06-2021, journal publicateur : Journal du Pays Yonnais du : 24-06-2021, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
12/07/2021
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 01-06-2021
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/03/2000
Description
Historique des observations depuis le 29/03/2000 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : L'ECHO DE L'OUEST
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).