Entreprise : SCI LA SAGESSE - SIREN 430 019 836
Identité
Dénomination
SCI LA SAGESSE
SIREN (siège)
430 019 836
Date d'immatriculation au RNE
21/12/2010
Début d’activité
23/04/2023
Date de fin de la personne morale
20/12/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition d'un immeuble et la gestion
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
25 RUE DU BOIS DE BOULOGNE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESBUQUOIS JEAN-FRANCOIS , CLAUDE , MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
SAS DE LEPANTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
NEUILLY SUR SEINE
Dénomination
2JCIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-André-des-Eaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/04/2023
Siret
43001983600039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
25 RUE DU BOIS DE BOULOGNE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/03/2000
Siret
43001983600013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 RUE DU PARVIS SAINT-MAURICE
49100 , ANGERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
007
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
17/04/2024
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 92200 Neuilly-sur-Seine, 25 Rue du Bois de Boulogne, RC Nanterre, LE 23-04-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/12/2010
Description
700020101222 DCRS20101222 ********* Immatriculation SCI par suite de transfert du siège social Date d'effet de la formalité: 31/12/2008 ... Ancien siège social : 5-7 Rue du Parvis Saint-Maurice 49100 ANGERS ... Nouveau siège social : 84 route de la Brière 44117 SAINT ANDRE DES EAUX Activité : Acquisition d'un immeuble et la gestion Co-gérant associé indéfin.Resp : Mr DESBUQUOIS Jean-Claude. Co-gérant associé indéfin.Resp : Madame DESBUQUOIS née GUIMARD Josette Jane Pierret.
Numéro d'observation
35885
Date d'ajout
22/12/2010
Description
700020101222 DCRS20101222 ********* Immatriculation SCI par suite de transfert du siège social Date d'effet de la formalité: 31/12/2008 ... Ancien siège social : 5-7 Rue du Parvis Saint-Maurice 49100 ANGERS ... Nouveau siège social : 84 route de la Brière 44117 SAINT ANDRE DES EAUX Activité : Acquisition d'un immeuble et la gestion Co-gérant associé indéfin.Resp : Mr DESBUQUOIS Jean-Claude. Co-gérant associé indéfin.Resp : Madame DESBUQUOIS née GUIMARD Josette Jane Pierret.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).