Entreprise : CAPFORM CONSULTANTS - SIREN 429 775 687
Identité
Dénomination
CAPFORM CONSULTANTS
SIREN (siège)
429 775 687
Date d'immatriculation au RNE
14/03/2000
Début d’activité
02/03/2000
Date de fin de la personne morale
13/03/2060
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
CREATION - ACQUISITION - EXPLOITATION DIRECTE OU INDIRECTE DE TOUS FONDS DE COMMERCE AYANT POUR ACTIVITE LA FORMATION DANS TOUS LES DOMAINES DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES AUX ENTREPRISES ETAUX PARTICULIERS
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
320 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SOFRADOM
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENSAID MURIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Thiais
Nom, Prénom(s)
ROY LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Igny
Dénomination
AUDILEXIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/03/2000
Siret
42977568700016
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CREATION - ACQUISITION - EXPLOITATION DIRECTE OU INDIRECTE DE TOUS FONDS DE COMMERCE AYANT POUR ACTIVITE LA FORMATION DANS TOUS LES DOMAINES DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES AUX ENTREPRISES ETAUX PARTICULIERS
Adresse
320 RUE SAINT-HONORE
75001 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SOFRADOM
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/11/2005
Siret
42977568700024
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Cabinet de conseils
Adresse
40 AV DU GENERAL DE GAULLE
94700 , MAISONS-ALFORT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
40-44
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12432
Date d'ajout
01/03/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 29/02/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2000B0449324
Date d'ajout
29/02/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 29/02/2024
Numéro d'observation
38276
Date d'ajout
03/11/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27/10/2020 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P202000115 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , maintient M. Jean-louis Gruter, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite
Numéro d'observation
2000B0449320
Date d'ajout
27/10/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27/10/2020 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P202000115 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , maintient M. Jean-louis Gruter, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite
Numéro d'observation
2000B0449318
Date d'ajout
14/01/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 14/01/2020 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202000115 date de cessation des paiements le 11/02/2019, et a désigné juge commissaire : M. Jean-louis Gruter, administrateur : SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite 48 rue La Fayette 75009 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 14/07/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1405
Date d'ajout
14/01/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 14/01/2020 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202000115 date de cessation des paiements le 11/02/2019, et a désigné juge commissaire : M. Jean-louis Gruter, administrateur : SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite 48 rue La Fayette 75009 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 14/07/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).