Entreprise : JEAN STALAVEN PROXIMITE - SIREN 429 763 477
Identité
(Entreprise radiée le 23/10/2019)
Dénomination
JEAN STALAVEN PROXIMITE
SIREN (siège)
429 763 477
Date d'immatriculation au RNE
23/02/2009
Date de fin de la personne morale
22/02/2099
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3528000 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE BREST 22120 HILLION FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRIOLLAUD ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
GROUPE STALAVEN SAS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Hillion
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine Cédex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/04/2018
Siret
42976347700115
Code APE
4632B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande
Adresse
LD LIEU-DIT CLAVIERES
07320 , SAINT-AGREVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2009
Siret
42976347700107
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Adresse
LES TIRVERTS
10150 , PONT-SAINTE-MARIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D'ACTIVITES ECREVOLLES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
42976347700065
Code APE
4617A - Centrales d'achat alimentaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Centrales d'achat alimentaires
Adresse
6 AV DE STRASBOURG
17340 , CHATELAILLON-PLAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/02/2009
Siret
42976347700073
Nom commercial
SAG ET SELECTION DES GASTRONOMES
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
13 RUE DE BREST
22120 , HILLION - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
42976347700081
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Adresse
3 LOT LE CLOS
38110 , ROCHETOIRIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/02/2000
Siret
42976347700016
Code APE
652E
Adresse
41 RUE SAINT VINCENT
56450 , LE HEZO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/2001
Siret
42976347700024
Code APE
652E
Adresse
85 RUE DE LEZUIS
56450 , LE HEZO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/2004
Siret
42976347700032
Code APE
748K
Adresse
RTE DE LA GARE
85700 , POUZAUGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/03/2005
Siret
42976347700040
Nom commercial
SAG - SELECTION DES GASTRONOMES
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
prise de commandes, préparation et distribution de tous produits alimentaires, négoce de produits a- limentaires frais, transport routier de marchandi- ses moins de 3,5 t et location de véhicules avec conducteur destiné au transport routier de mar- chandises, distribution de produits traiteur frais
Adresse
parc d'Activités de la Mongie les Essarts
85140 , Essarts en Bocage - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/02/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
42976347700057
Code APE
4632A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
Adresse
16 RUE FREDERIC BASTIAT
87280 , LIMOGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
42976347700099
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Commercialisation et distribution de produits frais
Adresse
31 RUE DU TRAVY
94320 , THIAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10262
Date d'ajout
23/10/2019
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à la société JEAN STALAVEN RCS 452 807 100 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/08/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
14/10/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE SAINT BRIEUC SOUS LE NUMERO 2009B00161
Numéro d'observation
31598
Date d'ajout
14/10/2019
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à JEAN STALAVEN (RCS 452 807 100) dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/08/2019
Numéro d'observation
8827
Date d'ajout
11/10/2019
Description
Radiation du RCS le 11/10/2019 avec effet au 31/08/2019 Fusion absorption par la société JEAN STALAVEN (RCS 452 807 100)
Numéro d'observation
1233
Date d'ajout
18/02/2011
Description
Fusion- absorption d'une personne morale à compter du 31/08/2010 : Personne morale absorbée : BONMER SCI, Société civile immobilière (SCI), 13 rue de Brest 22120 YFFINIAC (RCS SAINT BRIEUC (2202) 383 947 538)
Numéro d'observation
2666
Date d'ajout
19/04/2010
Description
Fusion absorption de la société VODIS (RCS LA ROCHE SUR YON 481 508 869) à compter du 31/12/2009
Numéro d'observation
3639
Date d'ajout
09/06/2009
Description
Fusion par absorption de la société LA MAISON STALAVEN (RCS SAINT BRIEUC 562 030 437) à compter du 01/04/2009.
Numéro d'observation
3637
Date d'ajout
08/06/2009
Description
Fusion par absorption de la société MANON (RCS VIENNE 413 455 791) à compter du 01/04/2009
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/05/2009
Description
: Tranfert du siège social à 13 RUE DE BREST 22120 HILLION
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/07/2008
Description
: FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SOCIETE S.A.G.OUEST RCS LA ROCHE SUR YON B 477 809.875 (RAD DU 9.7.2008) ET DE LA SOCIETE JCD SALAISONS RCS LA ROCHE SUR YON B 394.504.369 (RAD DU 9.7.2008) A CPTER DU 1.4.2008
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/07/2008
Description
: Textes libres ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : FINANCIERE SAG Textes libres
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 20/12/2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).