Entreprise : PIZZERIA DU PONT DE SOULLES - SIREN 429 483 084
Identité
Dénomination
PIZZERIA DU PONT DE SOULLES
SIREN (siège)
429 483 084
Date d'immatriculation au RNE
22/02/2000
Début d’activité
09/02/2000
Date de fin de la personne morale
21/02/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Fabrication et vente à emporter ou consommer sur place de pizzas, plats cuisines, boissons, confiseries, restauration rapide.
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
15 AV DE VERDUN 50200 COUTANCES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGROS FRANCK , OLIVIER , SEBASTIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Coutances
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/02/2000
Siret
42948308400019
Nom commercial
PIZZERIA DU PONT DE SOULLES
Enseigne
PIZZERIA DU PONT DE SOULLES
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Fabrication et vente à emporter ou consommer sur place de pizzas, plats cuisines, boissons, confiseries, restauration rapide.
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Autres Activités
FABRICATION DE PIZZAS DE PLATS CUISINES A EMPORTER
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
15 AV DE VERDUN
50200 , COUTANCES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1136
Date d'ajout
28/02/2012
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 27/01/2012 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/01/2012 : Partant : LEGROS Jean-Louis Daniel, Gérant Nouveu : LEGROS Franck, Olivier, Sébastien, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).