Entreprise : GEIE LITTORALIS - SIREN 429 470 743
Identité
(Entreprise radiée le 24/06/2021)
Dénomination
GEIE LITTORALIS
SIREN (siège)
429 470 743
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2000
Date de fin de la personne morale
23/02/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GEIE, Groupement européen d'intérêt économique
Adresse du siège
40 RUE JIM SEVELLEC 29200 BREST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS ATILIO
Qualité
Gérant, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Brest
Nom, Prénom(s)
DURAND GAEL , VERONIQUE , BRIGITTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Brest
Dénomination
CREOCEAN
Qualité
Membre
Commune de résidence
La rochelle
Dénomination
Büro für Umwelt und Küste
Qualité
Membre
Dénomination
LABOCEA
Qualité
Gérant, Membre
Commune de résidence
Ploufragan
Dénomination
SECOR SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
GOUESNOU
Dénomination
ACTIMAR
Qualité
Gérant, Membre
Commune de résidence
Brest
Dénomination
EURL RESEAU ALLEGANS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Brest
Dénomination
NKE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Hennebont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/02/2000
Siret
42947074300015
Nom commercial
LITTORALIS
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Services de conseil de diagnostic d'assistance en matière de gestion intégrée des zones littorales - activité commerciale.
Adresse
40 RUE 40 rue Jim Sevellec
29200 , Brest - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8621
Date d'ajout
24/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/02/2021
Description
Dissolution à compter du 22/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/10/2020, liquidateur : DURAND Gaël Véronique Brigitte, siège de la liquidation : 40 Rue Jim Sevellec 29200 Brest, parution de la publicité légale : actu.fr en date du 20/11/2020
Numéro d'observation
1838
Date d'ajout
05/02/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 22/10/2020 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).