Entreprise : SCI FARDEL ANNAPPES - SIREN 429 043 425
Identité
(Entreprise radiée le 07/05/2020)
Dénomination
SCI FARDEL ANNAPPES
SIREN (siège)
429 043 425
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2007
Date de fin de la personne morale
12/02/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
105000 EUR
Adresse du siège
10 RUE PASTEUR 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FARDEL DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Nom, Prénom(s)
FARDEL CAROLINE
Nom d'usage
MERCIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Airon-Notre-Dame
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
42904342500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, Administration, Location, Gestion, exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis, acquis ou édifiés par elle. Acquisition, Gestion de parts de toutes Sociétés immobilières.
Adresse
10 RUE 10 rue Pasteur
59650 , Villeneuve-d Ascq - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
07/05/2020
Description
Suppression de la mention d'office de cessation d'activité transcrite le 02/01/2020 - art. R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
07/05/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette de la Région du Nord DU : 24-01-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
07/05/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2019
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décret N° 88-38 du 13/01/1988) cette entreprise immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE était précédemment immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/01/2000
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 8/ 01/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).