Entreprise : COMPAGNIE D'ETUDES FINANCEMENTS ET PARTICIPATION - SIREN 429 005 408
Identité
(Entreprise radiée le 28/06/2021)
Dénomination
COMPAGNIE D'ETUDES FINANCEMENTS ET PARTICIPATION
Sigle
CEFIPAR
SIREN (siège)
429 005 408
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2002
Date de fin de la personne morale
24/09/2068
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2002
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7011797.5 EUR
Adresse du siège
12 B AV MAURICE THOREZ 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLIVIER LAURENCE , MAGALI
Nom d'usage
OLIVIER CARRIERE
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Millau
Nom, Prénom(s)
VAILHE MAGALI , ELODIE , JEANNE
Nom d'usage
OLIVIER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Clermont l'Hérault
Nom, Prénom(s)
OLIVIER GUY , EMILE , JEAN , MARIE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Clermont l'Hérault
Nom, Prénom(s)
OLIVIER BERTRAND , THOMAS , PASCAL
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Millau
Dénomination
A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Boujan-sur-Libron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/1996
Siret
42900540800019
Code APE
741J
Adresse
2 BD DE BELLECHASSE
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/2001
Siret
42900540800027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participât au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participation, la gestion, de titres et de valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou pour celui des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, la gestion de son propre patrimoine,commercialisation en France et en tous pays de matériels fournitures et procédés d'organisation administratives et industrielle
Adresse
12 B AV 12B Avenue Maurice Thorez
94200 , Ivry-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35120
Date d'ajout
28/06/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à BECA (844 854 620) et LUCELIE (844 852 129) dans le cadre d'une scission avec effet au 28/12/2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).