Entreprise : PIER INVESTISSEMENTS - SIREN 428 821 235
Identité
(Entreprise radiée le 14/02/2018)
Dénomination
PIER INVESTISSEMENTS
SIREN (siège)
428 821 235
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2005
Date de fin de la personne morale
16/03/2050
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
939260 EUR
Adresse du siège
PAS MONTGOLFIER 21700 NUITS-SAINT-GEORGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORRET ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
SEGUIN GILLES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
AGENCOURT
Dénomination
AUDIT CONSEIL COMPTABILITE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/02/2005
Siret
42882123500044
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de son portefeuille
Adresse
PAS rue des Frères Montgolfier
21700 , Nuits-Saint-Georges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/06/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/12/1999
Siret
42882123500010
Code APE
702C
Adresse
105 RUE DU MUGUET
46000 , CAHORS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/06/2001
Siret
42882123500028
Code APE
741J
Adresse
943 AV ANATOLE DE MONZIE
46000 , CAHORS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/01/2003
Siret
42882123500036
Code APE
741J
Adresse
27 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1679
Date d'ajout
14/02/2018
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 28/12/2017 Décision de l'associé unique en date du 20/11/2017 Dénomination de l'associé unique : Compagnie Fonciere et Immobiliere de Citeaux RCS Dijon 015 551 450 Journal d'annonces légales : Le Journal du Palais en date du 27/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1680
Date d'ajout
14/02/2018
Description
Radiation du RCS le 14/02/2018 avec effet au 28/12/2017 Fin du délai d'opposition
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).