Entreprise : SCI DE LA LANDE - SIREN 428 819 908
Identité
Dénomination
SCI DE LA LANDE
SIREN (siège)
428 819 908
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Début d’activité
20/12/1999
Date de fin de la personne morale
12/01/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
78 CHE DE MESYOUEN 29170 FOUESNANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KERMARREC CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Fouesnant
Nom, Prénom(s)
LE ROUX GWENOLA
Nom d'usage
KERMARREC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Fouesnant
Dénomination
SCI DES PHARES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Fouesnant
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/1999
Siret
42881990800016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Adresse
78 CHE DE MESYOUEN
29170 , FOUESNANT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5739
Date d'ajout
23/10/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 07/04/2008 : Nouveaux : KERMARREC Gwénola et la SCI DES PHARES Changement de qualité : KERMARREC Christian, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1673
Date d'ajout
20/03/2000
Description
Changement de dénomination ANCIENNE : S.C.I. 14 RUE DE PARK LANN NOUVELLE : S.C.I. DE LA LANDE Date d'effet : 15/02/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).