Entreprise : TOUR'OR - SIREN 428 735 260
Identité
Dénomination
TOUR'OR
SIREN (siège)
428 735 260
Date d'immatriculation au RNE
14/11/2001
Début d’activité
01/02/2001
Date de fin de la personne morale
13/11/2088
Date de clôture
31/01
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
VENTE AU DETAIL D'ARTICLES DE BIJOUTERIE, HORLOGERIE ET SERVICES APRES VENTE
Code APE
4777Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Capital social
1111319 EUR
Adresse du siège
5 RUE LOUIS BREGUET 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DROIN FREDERIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
FRETY SERGE , FREDERIC , JEAN , PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Nom, Prénom(s)
FRETY CHRISTINE , PATRICIA , CLAUDETTE
Nom d'usage
QUINQUINET
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Chaponost
Dénomination
GROUPE JEAN DELATOUR
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Venissieux
Dénomination
EKYLIS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2001
Siret
42873526000021
Nom commercial
JEAN DELATOUR
Code APE
4777Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
VENTE AU DETAIL D'ARTICLES DE BIJOUTERIE, HORLOGERIE ET SERVICES APRES VENTE
Adresse
5 RUE LOUIS BREGUET
37170 , CHAMBRAY-LES-TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/2000
Siret
42873526000013
Enseigne
JEAN DELATOUR
Code APE
524V
Adresse
51 AV DE LA REPUBLIQUE
69200 , VENISSIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
28/01/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/01/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
18/04/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11/04/2017 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan. Date de cessation des paiements : 30/03/2017. Liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître Bruno WALCZAK - 136 cours Lafayette - CS 33434 - 69441 LYON CEDEX 03.
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
12/02/2016
Description
Jugement du Tribunal de Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10/12/2015 arrêtant un plan de redressement. Commissaire à l'Exécution du Plan : SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maîtres Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE - 174 rue de Créqui - 69003 LYON. a arrêté, en date du , le plan de redressement. Désigne en qualité de commissaire à l'exécution du plan, .
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
30/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11/06/2015 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 19/12/2015.
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
23/12/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 15/12/2014 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 19/06/2015.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
02/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19/06/2014 prononçant l'ouverture d'un redressement judiciaire. Administrateur Judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître Bruno SAPIN et Maître Didier LAPIERRE - 174 rue de Créqui - 69003 LYON, avec la mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Mandataire Judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître Bruno WALCZAK - 136 cours Lafayette - CS 33434 - 69441 LYON CEDEX 03.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/11/2001
Description
- HISTORIQUE DES OBSERVATIONS DEPUIS LE 14/11/2001 : - DEPOT DE L'ACTE CONSTITUTIF AU GREFFE DU TRIBU- NAL DE COMMERCE DE LYON (69). - ANCIEN SIEGE SOCIAL : 51 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 69200 VENISSIEUX. - ANCIENNEMENT EXPLOITE SOUS LA FORME D'UNE SARL. - APPORT PARTIEL D'ACTIFS DE LA STE QUINZ'HEURES (RCS TOURS B 399 842 426) A LA STE TOUR'OR AVEC EFFET RETROACTIF AU 01/02/2001.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/02/2001
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 01/02/2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).