Entreprise : LES CEDRES - SIREN 428 681 357
Identité
(Entreprise radiée le 05/03/2019)
Dénomination
LES CEDRES
SIREN (siège)
428 681 357
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1999
Date de fin de la personne morale
22/12/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
174 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Noël OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
De Bonafos de Belinay BERTRAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Dénomination
FIDUCIAIRE DE LA SEINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/1999
Siret
42868135700011
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
15 RUE DE LA FONTAINE AU ROI
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/06/2008
Siret
42868135700037
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Activité principale
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Adresse
174 RUE DE CHARONNE
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
42868135700029
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Hébergement touristique résidence de Vacances
Adresse
21 AV PAUL DOUMER
83700 , SAINT-RAPHAEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
(ETS Principal)
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2079
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Radiation du RCS le 05/03/2019 avec effet au 14/12/2018 CLOTURE DE LA LIQUIDATION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1999B1960443
Date d'ajout
04/03/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 14-12-2018
Numéro d'observation
10440
Date d'ajout
11/12/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 27-06-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Petites Affiches DU : 05-12-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1999B1960439
Date d'ajout
10/12/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 27-06-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Petites Affiches DU : 05-12-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
49674
Date d'ajout
25/08/2000
Description
APPORT D'UNE BRANCHE D'ACTIVITE PAR LA CRIS A LA SOCIETE LES CEDRES - PAR ASSEMBLEE DU 17 MAI 2000 - AVEC EFFET RETROACTIF AU 1ER JANVIER 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).