Entreprise : ANTOINE - SIREN 428 664 346
Identité
Dénomination
ANTOINE
SIREN (siège)
428 664 346
Date d'immatriculation au RNE
26/01/2000
Début d’activité
20/06/2017
Date de fin de la personne morale
25/01/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, al gestion et l'administration de tous biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3518630 EUR
Adresse du siège
12 AV DE LA VICTOIRE 97400 SAINT-DENIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAILLE FRANCOIS , JACQUES , MARIE , JULES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Saint-Denis
Dénomination
SANSO INVESTMENT SOLUTIONS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CAILLE AUTOMOBILES SAS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Le Port
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/06/2017
Siret
42866434600023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 AV DE LA VICTOIRE
97400 , SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2160
Date d'ajout
06/08/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/09/2009 Démission de M. CASPAR Jean-Marc de ses fonctions de gérant et nomination de M. CAILLE François Jacques Marie Jules, comme gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1960
Date d'ajout
04/05/2009
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal ancienne mention : 117 rue François de Mahy 97410 Saint-Pierre nouvelle mention : 25 avenue Michel-Debré zoné industrielle les sables 97427 Étang Salé Démission de M. Leveneur Olivier Félix Bertrand de ses fonctions de gérant non associé et nomination de M. Caspar Jean-Marc Marie en qualité de gérant Mention de l'associé groupe caille sa sur l'extrait K/bis Date d'effet : 01/09/2008
Numéro d'observation
3837
Date d'ajout
25/09/2007
Description
Réduction du capital Ancienne mention : 15 244.90 euros Nouvelle mention : 3 811.23 euros Modification de gérant Nomination de M. Leveneur Olivier Félix Bertrand - 10 chemin des Ibis - les carrosses - 97480 St-Joseph en qualité de gérant non associé en remplacement de M. Leveneur Gilbert, gérant partant Mention des associés sur Kbis (décret du 01.02.2005) Mention des associés à la création de la Sci au 26.01.2000 Associé : M. Leveneur Charles-Henri - 8 chemin Luspot - 97430 Le Tampon Associé : M. Leveneur Gilbert - 117 rue François de Mahy - 97410 Saint Pierré Associé : M. Leveneur maxime Daniel - 10 chemin Luspot - 97430 Le Tampon Associé : M. Leveneur Antoine Félix - 115 rue François de Mahy - 97410 Saint Pierré Modification des associés au 31.01.2007 Associé restant : M. Leveneur Antoine Félix - 12 rue d'Armorique - 97427 Étang Salé Associés partant : M. Leveneur Charles-Henri - 8 chemin Luspot - 97430 Le Tampon M. Leveneur Gilbert - 117 rue François de Mahy - 97410 Saint Pierré M. Leveneur maxime Daniel - 10 chemin Luspot - 97430 Le Tampon Date d'effet : 22/12/2006
Numéro d'observation
3805
Date d'ajout
24/09/2007
Description
Augmentation du capital Ancienne mention : 3 811.22 euros Nouvelle mention : 7 470.00 euros Date d'effet : 01/02/2007
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 100 000.00 FRF nouveau montant : 15 244.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).