Entreprise : SOGYP - SIREN 428 602 288
Identité
(Entreprise radiée le 27/07/2021)
Dénomination
SOGYP
SIREN (siège)
428 602 288
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1999
Date de fin de la personne morale
27/12/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
22 AV ROBERT SCHUMAN 13002 MARSEILLE 2 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MURANO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAN DEN HOOGEN JACOB
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
PAUMIER GILLES
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Gainneville
Nom, Prénom(s)
LASSALLE XAVIER
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
LE YONDRE JEAN , LOUIS
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
CORNEDE HERVE , MARCEL , LOUIS
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Châtillon
Nom, Prénom(s)
JULIEN REMI
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
ROUGIER BEATRICE
Nom d'usage
BRUN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
La Cadière-d'Azur
Dénomination
SEC BURETTE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rouen
Dénomination
MARSEILLE GYPTIS INTERNATIONAL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
COMITE MARSEILLAIS DES ARMATEURS DE FRANCE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
UNION MARITIME ET FLUVIALE DE MARSEILLE FOS - UMF
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
association des agents ety consignataires de navires de Marseille Fos et du Grand Delta - AACN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
MONCEY AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rouen
Dénomination
SOCIETE DE GESTION DE TERMINAUX INFORMATIQUES - SOGET
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Le Havre
Dénomination
UNION MARITIME ET PORTUAIRE DU HAVRE - UMEP
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Le Havre
Dénomination
SERVICES COMMUNS DE GESTIONS DES EMPLOYEURS DE MAIN D OEUVRE DU PORT DU HAVRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Le Havre
Dénomination
COMPAGNIE DES COURTIERS INTERPRETES ET CONDUCTEURS DE NAVIRES
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Le Havre CEDEX
Dénomination
SYNDICAT DES TRANSITAIRES ET DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE DU HAVRE ET DE LA REGION
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Le Havre CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1999
Siret
42860228800014
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
10 PL DE LA JOLIETTE
13002 , MARSEILLE 2 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ATRIUM 10.5
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1999
Siret
42860228800022
Nom commercial
SOGYP
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude recherche developpement commercialisation exploitation edition hebergement maintenance tous systeme interessant l'automatisation tous processus de transport de logistique etude audit portant sur flux lies à tous mode de transports negoce de licence informatiques.
Adresse
22 AV 22 Avenue ROBERT SCHUMAN LE MURANO
13002 , Marseille - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARSEILLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
45321
Date d'ajout
27/07/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 16/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17541
Date d'ajout
08/03/2021
Description
Cessation totale et temporaire de l'activité à compter du 27/11/2020 avec maintien de l'immatriculation
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/03/2021
Description
Dissolution à compter du 27/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/11/2020, liquidateur : BRUN né(e) ROUGIER Béatrice, siège de la liquidation : LE MURANO 22 Avenue ROBERT SCHUMAN MARSEILLE 13002 Marseille 2e Arrondissement, parution de la publicité légale : tpbm-presse.com en date du 02/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).