Entreprise : SUD TUILES - SIREN 428 560 064
Identité
Dénomination
SUD TUILES
SIREN (siège)
428 560 064
Date d'immatriculation au RNE
15/12/1999
Date de fin de la personne morale
14/12/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
581600 EUR
Adresse du siège
ZI DE L'HABITARELLE 30110 LES SALLES-DU-GARDON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTALBAN JOAQUIM
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
LADRIERE DIDIER , ALFRED , PIERRE , CHARLES , GHISLAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Feluy Belgique
Nom, Prénom(s)
LAMOUROUX PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Alès
Nom, Prénom(s)
WATTENBERGH REGIS , ARNAUD , FERNAND
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Kraainem (belgique)
Nom, Prénom(s)
BRUYNOGHE JEAN , PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Rhode Saint Genese Belgique
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/03/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/02/2000
Siret
42856006400019
Enseigne
SUD TUILES
Code APE
287Q
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'achat, la fabrication, la vente en gros ou détail de tous produits de la tuilerie métallique et ses accessoires ainsi que tous produits métalliques destinés à l'industrie du bâtiment, la prise d'acquisition l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Adresse
ZI DE L HABITARELLE - LES SALLES DU GARDON
30110 , La Grand-Combe - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/037366
Date d'ajout
20/12/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 20/12/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/031914
Date d'ajout
05/12/2020
Description
Par ordonnance en date du 05/12/2020, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné représentant des créanciers - liquidateur : SELARL SBCMJ 22 Rue Taisson 30100 ALES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F18/000290
Date d'ajout
09/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 09/01/2018 prononçant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur LAMOUROUX BERNARD, Juge commissaire suppléant : Monsieur PELAT Fabien, Représentant des créanciers-liquidateur : Maître ANDRE Marc 22 rue Taisson 30100 Alès
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Numéro d'observation
F08/001827
Date d'ajout
18/07/2008
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement en date du 15/07/2008, le tribunal de commerce d'Alès (gard) a prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif de SUD TUILES (SA) Redressement judiciaire : 02/12/2003 Date d'effet : 15/07/2008 date d'effet : 15/07/2008
Numéro d'observation
F08/001828
Date d'ajout
18/07/2008
Description
Radiation du RCS le 18/07/2008 à compter du 15/07/2008 Type de radiation : Radiation d'office - art. R123-129 1° - clôture pour insuffisance d'actif cessation totale d'activité radiation d'office conformément aux dispositions de l'article R 123-129 du code de commerce
Numéro d'observation
F05/000022
Date d'ajout
07/01/2005
Description
Mention d'office SUIVANT ORDONNNANCE DU 10.06.04 LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES A DESIGNE ME TORELLI FREDERIC 11 BIS RUE ROUSSY A NIMES EN QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC date d'effet : 10/06/2004
Numéro d'observation
F04/000700
Date d'ajout
25/03/2004
Description
Mention d'office EN DATE DU 25/03/2004, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES (GARD) APRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :SUD TUILES (SA)A NOMME ME ANDRE MARC PASSAGE PRIVE CHAMPEYRACHE30100 ALES COMME LIQUIDATEUR.A MAINTENU EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE BERNARD LAMOUROUX REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 02/12/2003MAINTIENT LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS AU 29.10.2002 SANS POURSUITE D'ACTIVITE. date d'effet : 25/03/2004
Numéro d'observation
F03/002585
Date d'ajout
05/12/2003
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 02/12/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE DE SUD TUILES (SA) ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: BERNARD LAMOUROUX REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME ANDRE MARC PASSAGE PRIVE CHAMPEYRACHE 30100 ALES ADMINISTRATEUR(S) ............ : ME DE SAINT RAPT BERNARD B.P 78 84302 CAVAILLON CEDEX AVEC MISSION D'ASSISTANCE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 29/10/2002 OUVRE UNE PERIODE D'OBSERVATION DE QUATRE MOIS QUI EXPIRERA LE 13/01/2004 A COMPTER DU 02/12/2003 date d'effet : 02/12/2003
Numéro d'observation
F03/002473
Date d'ajout
24/11/2003
Description
PAR DECLARATION EN DATE DU 21.11.2003 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES (GARD), BRUYNOGHE JEAN PIERRE, REPRESENTE PAR MR CHAPON FREDERIC EXPERT COMPTABLE, PRESIDENT DE LA SA SUD TUILES A DECLARE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LADITE SOCIETE SUITE A L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE FACE AU PASSIF EXIGIBLE AVEC SON ACTIF DISPONIBLE. date d'effet : 21/11/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : NUMERO SIRET : 428 560 064 00019 CODE NAF : 287P
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).