Entreprise : SCI DU BOIS DE LENO - SIREN 428 552 228
Identité
(Entreprise radiée le 17/08/2017)
Dénomination
SCI DU BOIS DE LENO
SIREN (siège)
428 552 228
Date d'immatriculation au RNE
27/12/2007
Date de fin de la personne morale
26/12/2082
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
395833.88 EUR
Adresse du siège
11 AV DE LA REPUBLIQUE 77380 COMBS-LA-VILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERTALLIER MICHEL , ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Combs-la-Ville
Nom, Prénom(s)
GIORGI JEAN-LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Evry-Grégy-sur-Yerre
Nom, Prénom(s)
DESCROIX RICHARD , ALEXANDRE , EUGENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Combs-la-Ville
Nom, Prénom(s)
NICOLAS THERESE , MARIE , RENEE , ANDREE
Nom d'usage
DONNADIEU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
75104 Paris 04
Nom, Prénom(s)
PEYRIGUERE PIERRE , JEAN , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Combs-la-Ville
Nom, Prénom(s)
DONNADIEU CLAIRE , PAULE , JEANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
75104 Paris 04
Nom, Prénom(s)
DONNADIEU EVE , LOUISE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
75104 Paris 04
Nom, Prénom(s)
DONNADIEU ANNE , CLAUDE , ALICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
75104 Paris 04
Nom, Prénom(s)
PELLOUX ROGER , LUCIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Combs-la-Ville
Nom, Prénom(s)
PELLOUX MARIE-LOUISE , LUCIENNE
Nom d'usage
PEYRIGUERE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1925
Commune de résidence
Combs-la-Ville
Nom, Prénom(s)
PELLOUX PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Combs-la-Ville
Nom, Prénom(s)
PEYRIGUERE CLAUDE , REMI , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Combs-la-Ville
Nom, Prénom(s)
PEYRIGUERE JACQUES , MAURICE , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Combs-la-Ville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/03/1976
Siret
42855222800010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles, leur propriété gestion exploitation par bail location ou autrement.
Adresse
11 AV 11 Avenue de la République
77380 , Combs-la-Ville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
77611
Date d'ajout
17/08/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
72503
Date d'ajout
14/04/2017
Description
Dissolution à compter du 20/03/2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/03/2017 siège de la liquidation SCM DU CLOS DU BERGER 4 place Hottinguer 77380 COMBS LA VILLE parution de la publicité légale La République du 10/04/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).