Entreprise : SCI LES HANTES - SIREN 428 551 709
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2020)
Dénomination
SCI LES HANTES
SIREN (siège)
428 551 709
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Date de fin de la personne morale
30/10/2029
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
4574 EUR
Adresse du siège
64 AV DU PETIT PONT 77150 LESIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAROLI CATHERINE , MARIE , CLAUDE
Nom d'usage
LE ROY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Beaumont-de-Lomagne
Nom, Prénom(s)
CAROLI JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Joinville-le-Pont
Nom, Prénom(s)
THOINARD MAXENCE , BERNARD , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Vouzy
Nom, Prénom(s)
CROIX EMMANUELLE , MARIE , PIERRE
Nom d'usage
LUCARDUNER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Boissy-le-Châtel
Nom, Prénom(s)
RHODE ANDREE , JACQUELINNE
Nom d'usage
LEMIRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1935
Commune de résidence
Santeny
Nom, Prénom(s)
CAROLI ELISABETH , GENEVIEVE , MARGUERITE
Nom d'usage
BERTON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Lésigny
Nom, Prénom(s)
LEMIRE JEAN , LEON , ALFRED
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1931
Commune de résidence
Santeny
Nom, Prénom(s)
MENEAU MARIE , JOSEE , MAURICETTE , MARCELLE
Nom d'usage
GRANDIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
La Varenne Saint Hilaire
Nom, Prénom(s)
CAROLI MARIE , JOSE , ODILE , ANTOINETTE
Nom d'usage
KIRCHHOFER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Lésigny
Nom, Prénom(s)
GRANDIN MICHEL , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
La Varenne Saint Hilaire
Nom, Prénom(s)
CAROLI JACQUES , YVES , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Chevry-Cossigny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/12/1969
Siret
42855170900028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
location de batiment industriel.
Adresse
64 AV 64 Avenue du petit pont
77150 , Lésigny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/10/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1969
Siret
42855170900010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
56 RTE DE PARIS D604
77340 , PONTAULT-COMBAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD LES HANTES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
452
Date d'ajout
13/01/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/12/2019
Description
Dissolution à compter du 20/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/11/2019, liquidateur : KIRCHHOFER né(e) CAROLI Marie José Odile Antoinette, siège de la liquidation : 64 Avenue du petit pont 77150 Lésigny, parution de la publicité légale : La République de Seine-et-Marne en date du 02/12/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).