Entreprise : SCI IMMO 2000 - SIREN 428 075 444
Identité
Dénomination
SCI IMMO 2000
SIREN (siège)
428 075 444
Date d'immatriculation au RNE
25/11/1999
Date de fin de la personne morale
24/11/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
47 RUE DES JACOBINS 02100 SAINT-QUENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROY JOCELYNE , JEANNE , BERNADETTE
Nom d'usage
LETANG
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Neuville-Saint-Amand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/02/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/11/1999
Siret
42807544400029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition, l'administration, l'exploitation directe ou indirecte et la gestion, de tous biens immobiliers ruraux ou urbains qui lui seront apportés ou qui seront acquis par elle ; l'achat, la prise à bail et la location de tout ou partie de ces immeubles qu'ils soient bâtis ou non bâtis, leur entretien, leur mise en valeur par tous travaux et rénovation, de réfection ou d'aménagement.
Adresse
47 RUE 47 rue des Jacobins
02100 , Saint-Quentin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/10/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/11/1999
Siret
42807544400011
Code APE
702A
Adresse
116 RUE D ISLE
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/11/1999
Description
Historique : JOURNAL CONSTITUTION : L'AISNE NOUVEL LE DU 23 NOVEMBRE 1999 DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DU 25 NOVEMBRE 1999 14/11/2000 INSC.MOD. A.G.E. E N DATE DU 20 OCTOBRE 2000 * TRANSFERT DU SIEGE SOC IAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE SAINT-QUENT IN (02100) 116, RUE D'ISLE A SAINT-QUENTIN (02100) 47, RUE DES JACOBINS, A COMPTER DU 20 OCTOBRE 200 0 * DEMISSION DE MADAME LENOIR NEE RISBOURG ISABEL LE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANTE, A COMPTER DU 20 OCTOBRE 2000, MADAME LETANG NEE LEROY JOCELYNE DE MEURE SEULE GERANTE. JOURNAL PICARDIE LA GAZETTE D U 01 NOVEMBRE 2000 DEPOT AU GREFFE DU 14 NOVEMBRE 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).