Entreprise : ETABLISSEMENTS BAUGUIL - SIREN 426 480 067
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS BAUGUIL
SIREN (siège)
426 480 067
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1964
Début d’activité
01/12/2021
Date de fin de la personne morale
05/03/2062
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Location d'immeuble commercial - loueur de matériel et gestion de titres de participation
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
15245 EUR
Adresse du siège
288 CHE DES TERRES DE ROUVIERE 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SABATIER ANNE-MARIE , THERESE
Nom d'usage
BAUGUIL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Rodez
Nom, Prénom(s)
BAUGUIL NICOLE , ANGELE
Nom d'usage
CANONGE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2021
Siret
42648006700039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
288 CHE DES TERRES DE ROUVIERE
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
367
Date d'ajout
12/01/2024
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siège social précédemment situé 6 Rue Pasteur 12000 RODEZ au 288 Chemin des Terres de Rouvière 30000 NIMES à compter du 01/12/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 09/01/2024 sous le numéro A2024/000330)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/000794
Date d'ajout
09/01/2024
Description
Transfert du principal établissement au 288 Chemin des Terres de Rouvière 30000 NIMES à compter du 01/12/2021
Numéro d'observation
F24/000795
Date d'ajout
09/01/2024
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F24/000794
Date d'ajout
09/01/2024
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 6 Rue Pasteur 12000 RODEZ (Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez) Nouveau siège social : 288 Chemin des Terres de Rouvière 30000 NIMES à compter du 01/12/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 100 000.00 FRF nouveau montant : 15 244.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).