Entreprise : SOCIETE MODERNE DE GALVANOPLASTIE - SIREN 426 350 021
Identité
Dénomination
SOCIETE MODERNE DE GALVANOPLASTIE
Sigle
SOMOGAL
SIREN (siège)
426 350 021
Date d'immatriculation au RNE
13/06/1963
Date de fin de la personne morale
12/06/2013
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
305000 EUR
Adresse du siège
122 RUE DE DIJON 70100 ARC-LES-GRAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARC LES GRAY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOUGNE MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
LONGVIC
Nom, Prénom(s)
BALSANO DOMINIQUE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
REIMS
Dénomination
COFIDAC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
REIMS
Dénomination
COMMISSARIAT AUDIT CHAMPAGNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
REIMS
Dénomination
SOCIETE NOMELCO
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS DEFENSE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/07/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/05/1963
Siret
42635002100017
Code APE
285A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
EXECUTION DE TOUS TRAVAUX DE POLISSAGE ET TRAITEMENT ELECTROLYTIQUE ETC...
Adresse
122 RUE 122 RUE DE DIJON
70100 , GRAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARC LES GRAY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1297
Date d'ajout
10/08/2006
Description
Par jugement en date du 4 juillet 2006, le Tribunal de Commerce de REIMS a prononcé la liquidation judiciaire sur résolution du plan de la SA SOMOGAL. Juge commissaire : BENOIST Maurice Liquidateur : Me Isabelle TIRMANT, 34 rue des moulins, 51100 REIMS. Administrateur : Me HENNEAU, 5 Bd Roosevelt, 02100 SAINT QUENTIN Fixe provisoirement au 31 décembre 2005, la date de cessation des paiements. Poursuite d'activité jusqu'au 18 août 2006.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
466
Date d'ajout
17/03/2004
Description
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL NOUVEAU : MR BALSANO DOMINIQUE ADMINISTRATEUR NOUVEAU : MR MOUGNE MICHEL Date d'effet : 09/02/2004
Numéro d'observation
465
Date d'ajout
17/03/2004
Description
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL PARTANT : MR GRANDJEAN GILLES A COMPTER DU 15.11.2003 ADMINISTRATEUR PARTANT : MR MILLET JEAN A COMPTER DU 20.05.2003 ADMINISTRATEUR DELEGUE DANS LES FONCTIONS DE PRESIDENT : MR BALSANO DOMI- NIQUE A COMPTER DU 15.11.2003
Numéro d'observation
126
Date d'ajout
28/01/2004
Description
DIRECTEUR GENERAL DELEGUE : MR BALSANO DOMINIQUE A COMPTER DU 15.01.03 COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : MR ELUDUT PATRICK COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAU : COFIDAC COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PARTANT : SA SOFINAREX COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT NOUVEAU : SARL COMMISSARIAT AUDIT CHAMPAGNE Date d'effet : 28/02/2003
Numéro d'observation
1102
Date d'ajout
29/07/2002
Description
SOCIETE NOMELCO ADMINISTRATEUR: REPRESENTANT PERMANENT PARTANT MME CHAIX CHRISTINE REPRESENTANT PERMANENT NOUVEAU : MR THANOS MICHEL A COMPTER DU 13.02.2000 ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL PARTANT : MR BRETONNIERE DIDIER ADMINISTRATEUR NOUVEAU : MR BALSANO DOMINIQUE A COMPTER DU 01.03.2000
Numéro d'observation
1101
Date d'ajout
29/07/2002
Description
ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL PARTANT: - MR AUCOUTURIER THIERRY Date d'effet : 03/02/1998
Numéro d'observation
1103
Date d'ajout
29/07/2002
Description
CAPITAL PORTE A LA SOMME DE 305 000 EUROS MONSIEUR GRANDJEAN GILLES PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DEVIENT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE Date d'effet : 28/02/2002
Numéro d'observation
1803
Date d'ajout
22/12/1998
Description
Plan de continuation et d apurement du passif PAR JUGEMENT EN DATE DU 15 DECEMBRE 1998, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS A ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION DE LA SA SOMOGAL. COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME BERNARD MORANGE, 34 RUE DES MOULINS 51100 REIMS.
Numéro d'observation
1543
Date d'ajout
29/10/1998
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20 OCTOBRE 1998, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS A PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 15 FEVRIER 1999.
Numéro d'observation
580
Date d'ajout
07/04/1998
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 31 MARS 1998, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS A PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 15 OCTOBRE 1998.
Numéro d'observation
506
Date d'ajout
24/03/1998
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10 MARS 1998, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS A ORDONNE QUE SOIT OTEE DU DISPOSITIF LA MENTION PREVOYANT LA CONFUSION DES PATRIMOINES POUR LES STES SOMOGAL ET ETS JEAN ET CHAUMONT.
Numéro d'observation
468
Date d'ajout
06/10/1997
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1997, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA SOMOGAL. ADMINISTRATEUR : ME ERIC ROUVROY - 4 AVENUE DE FLANDRE - 59700 MARCQ EN BAROEUL. REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME BERNARD MORANGE - 34 RUE DES MOULINS - 51100 REIMS. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 19 SEPTEMBRE 1997. EXTENSION DE LA PROCEDURE OUVERTE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE JEAN ET CHAUMONT - 20 RUE JOSEPH CUGNOT - 51430 TINQUEUX.
Numéro d'observation
653
Date d'ajout
28/10/1992
Description
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ADMINISTRATEUR PARTANT: -MONSIEUR GRANDVINCENT ANDRE ADMINISTRATEURS PARTANTS: -MR VALLAT JEAN MARIE -MR GRANDVINCENT GHISLAIN -MME GRANDVINCENT MARIE -MR GRANDVINCENT DENIS -MR LEBANOUI BRAHIM PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NOUVEAU-ADMINISTRATEUR: -MONSIEUR GRANDJEAN GILLES DIRECTEUR GENERAL-ADMINISTRATEUR NOUVEAU : MR AUCOUTURIER THIERRY DIRECTEUR GENERAL-ADMINISTRATEUR NOUVEAU : MR BRETONNIERE DIDIER A COMPTER DU 30 JUIN 1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304 898.03 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).