Entreprise : SCI MJM - SIREN 425 010 832
Identité
Dénomination
SCI MJM
SIREN (siège)
425 010 832
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1999
Début d’activité
12/10/1999
Date de fin de la personne morale
15/11/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION, ADMINISTRATION ET GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUT IMMEUBLE ET BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
7 IMP DES PAMPRES 31170 TOURNEFEUILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARROYO SYLVIE
Nom d'usage
FERRER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Tournefeuille
Nom, Prénom(s)
FERRER MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Tournefeuille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/10/1999
Siret
42501083200029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, ADMINISTRATION ET GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUT IMMEUBLE ET BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
ACQUISITION, ADMINISTRATION ET GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUT IMMEUBLE ET BIENS IMMOBILIERS
Adresse
7 IMP DES PAMPRES
31170 , TOURNEFEUILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/11/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/10/1999
Siret
42501083200011
Code APE
702C
Adresse
3 RUE GEORGES BERNANOS
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20651
Date d'ajout
30/11/2004
Description
Changement de gérant NOMINATION EN QUALITE DE GERANT DE : MR MICHEL FERRER EN REMPLACEMENT DE MR JEAN MARC FERRER DEMISSIONNAIRE / AG DU 15.06.2002 Date d'effet: 15/06/2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20657
Date d'ajout
30/11/2004
Description
Transfert du siège social TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE 3 RUE JOSEPH BERNANOS 31100 TOULOUSE AU 7 IMPASSE DES PAMPRES 31170 TOURNEFEUILLE / AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIENNE ADRESSE / AGE DU 10.11.2004 Date d'effet: 10/11/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).