Entreprise : LA PORTALIERE - SIREN 425 007 531
Identité
Dénomination
LA PORTALIERE
SIREN (siège)
425 007 531
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1999
Début d’activité
22/10/1999
Date de fin de la personne morale
15/11/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
PROPRIETE ET GESTION IMMOBILIERE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
56711.03 EUR
Adresse du siège
1 CHE DU RAISIN 31320 PECHABOU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PORTALIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNAC JEAN-MARK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1992
Commune de résidence
Péchabou
Nom, Prénom(s)
MONNAC SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1989
Commune de résidence
Oslo
Nom, Prénom(s)
MONNAC JEAN-GREGORY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Ayguemorte-les-Graves
Nom, Prénom(s)
MONNAC JEAN , LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Castanet-Tolosan
Nom, Prénom(s)
MONNAC JEAN , GREGORY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Ayguemorte-les-Graves
Nom, Prénom(s)
MONNAC SANDRINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Vendenheim
Nom, Prénom(s)
MONNAC SUNNIVA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/2019
Commune de résidence
Péchabou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/10/1999
Siret
42500753100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE ET GESTION IMMOBILIERE
Autres Activités
PROPRIETE ET GESTION IMMOBILIERE
Adresse
1 CHE DU RAISIN
31320 , PECHABOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PORTALIERE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8757
Date d'ajout
02/05/2006
Description
Changement de gérant NOMINATION EN QUALITE DE GERANTE DE MME ANNE MONNAC EN REMPLACEMENT DE MR JEAN LOUIS MONNAC DECEDE / SUITE AU DECES DE MR JEAN LOUIS MONNAC GERANT ASSOCIE LES ASSOCIES SONT : MELLE ELISABETH CHRISTIANE MONNAC, MR JEAN LUC MONNAC ET LES HERITIERS NU PROPRIETAIRES DE MR JEAN LOUIS MONNAC SOIT MELLE SANDRINE MONNAC ET MR JEAN GREGORY MONNAC / AG DU 17.01.2005 Date d'effet: 17/01/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 372 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 56 711.03 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).