Entreprise : SCI RADIO ET IMAGERIE - SIREN 424 938 678
Identité
(Entreprise radiée le 03/04/2019)
Dénomination
SCI RADIO ET IMAGERIE
SIREN (siège)
424 938 678
Date d'immatriculation au RNE
15/10/2002
Date de fin de la personne morale
14/10/2023
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2006.4 EUR
Adresse du siège
8 RUE DES CORDELIERS 77100 MEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLEMENT HENRI , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Changis-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
MAULAT IVAN , JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Créteil CEDEX 9
Nom, Prénom(s)
SILBER YVES , SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LAURENS CLAUDIE , MARIE , ANDREE
Nom d'usage
KIMAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Le Raincy
Nom, Prénom(s)
AZEMAR CLAUDE , MARCEL , DENIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Claye-Souilly
Nom, Prénom(s)
WOLF ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Meaux
Nom, Prénom(s)
FORTEL CHRISTIAN , LOUIS , GABRIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
ROUILLARD PHILIPPE , JACQUES , CLEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
EL-BAZ SERGE , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LENCLOS NICOLAS , HUGUES , DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER PHILIPPE , PIERRE , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Meaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1991
Siret
42493867800010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ALL JEAN LOUIS BARRAULT
77100 , MEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CC PRINCIPAL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2016
Siret
42493867800028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion administration acquisition de tous droits immobiliers et notament d'un local commercial a l'adresse ci-dessus.
Adresse
8 RUE 8 rue des Cordeliers
77100 , Meaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
03/04/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 20-03-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
23/02/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-01-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Moniteur de Seine et Marne DU : 24-02-2018, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).