Entreprise : SCI MH - SIREN 424 879 104
Identité
Dénomination
SCI MH
SIREN (siège)
424 879 104
Date d'immatriculation au RNE
26/10/1999
Début d’activité
08/10/1999
Date de fin de la personne morale
25/10/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
125 RUE DES FAILLES 38660 LE TOUVET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOPEZ MARIE-HELENE
Nom d'usage
SERAPHIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Le Touvet
Nom, Prénom(s)
SERAPHIN MICHEL , ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/10/1999
Siret
42487910400026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
125 RUE DES FAILLES
38660 , LE TOUVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/10/1999
Siret
42487910400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
13 RUE COMMANDANT EUREUX
38190 , FROGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BRIGNOUD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/000736
Date d'ajout
12/01/2021
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 13 Rue Commandant Évreux Brignoud 38190 VILLARD-BONNOT au 125 Rue des Failles 38660 LE TOUVET à compter du 09/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au greffe le 25.10.1999 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE du 29.10.1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).