Entreprise : SCI SARDA THIERART - SIREN 424 860 575
Identité
(Entreprise radiée le 16/09/2021)
Dénomination
SCI SARDA THIERART
SIREN (siège)
424 860 575
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1999
Date de fin de la personne morale
21/10/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
385543.56 EUR
Adresse du siège
56 ALL SANTOS DUMONT 92150 SURESNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIERART FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SARDA JEANNE
Nom d'usage
THIERART
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/09/1999
Siret
42486057500010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété gestion administration et disposition de tous immeubles et biens et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire dans la suite par voie d'acquisition échange apport ou autrement tous placements de capitaux sous toutes formes y compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions et obligations parts sociales
Adresse
56 ALL 56 Allée SANTOS DUMONT
92150 , Suresnes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
89827
Date d'ajout
16/09/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 16/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
60779
Date d'ajout
16/06/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).