Entreprise : ETABLISSEMENT SALOME MICHALSKI - SIREN 424 770 840
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENT SALOME MICHALSKI
SIREN (siège)
424 770 840
Date d'immatriculation au RNE
27/10/1999
Date de fin de la personne morale
26/10/2098
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7700 EUR
Adresse du siège
AV DES CANADIENS 76200 DIEPPE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DIEPPE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHALSKI GUY , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
42477084000017
Enseigne
ELF DIEPPE DUQUESNE
Code APE
505Z
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
STATION SERVICE : MANDATAIRE POUR LA DISTRIBUTION AU DETAIL DE PRODUITS PETROLIERS (CARBURANTS, CARBURANTS COMBUSTIBLES ET AUTRES SOURCES D'ENERGIE LOCATAIRE-GERANT POUR LA DISTRIBUTION DES LUBRIFIANTS, TOUS PRODUITS DESTINES A L'AUTOMOBILE, A SON CONDUCTEUR, A SES PASSAGERS, LA VENTE DE PRODUITS A DOMINANTE ALIMENTAIRE, LES PRESTATIONS DE LAVAGE, LA RESTAURA- TION RAPIDE A EMPORTER ET/OU A CONSOMMER SUR PLACE
Adresse
AV AV. DES CANADIENS
76200 , DIEPPE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DIEPPE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2379
Date d'ajout
01/09/2017
Description
Radiation du RCS le 01/09/2017 avec effet au 31/08/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2379
Date d'ajout
01/09/2017
Description
Date d'effet : 31/08/2017
Numéro d'observation
3134
Date d'ajout
07/11/2016
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 07/11/2016
Numéro d'observation
1257
Date d'ajout
02/12/2003
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR : MR MICHALSKI GUY (ANCIEN GERANT) SIEGE DE LIQUIDATION : SAINT GEORGES DU BOIS (49), RELAIS DES 4 BANCS (DOMICILE DU LIQUIDATEUR) Date d'effet : 20/10/2003
Numéro d'observation
704
Date d'ajout
29/07/2002
Description
PAR SUITE DE LA FIN DE LA LOCATION-GERANCE CONSENTIE PAR LA SA SOCIETE ELF ANTAR, A COMPTER DU 16/12/2001, LA SOCIETE EST DEVENUE SANS ACTIVITE COMMERCIALE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
EN LIQUIDATION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).