Entreprise : BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES BOIS BETON ET STRUCTURES METALLIQUES - SIREN 424 761 500
Identité
Dénomination
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES BOIS BETON ET STRUCTURES METALLIQUES
Sigle
BET BESM
SIREN (siège)
424 761 500
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1999
Début d’activité
01/07/2012
Date de fin de la personne morale
21/11/2098
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Bureau d'études techniques (structures fluides et Vrd)
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU PRESBYTERE 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SAS TAFNA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2012
Siret
42476150000034
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Bureau d'études techniques (structures fluides et Vrd)
Adresse
2 RUE DU PRESBYTERE
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/11/1999
Siret
42476150000018
Code APE
742C
Adresse
71 RUE FRANCOIS DE MAHY
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2001
Siret
42476150000026
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
49 RUE AUGUSTIN ARCHAMBAUD
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2686
Date d'ajout
08/09/2014
Description
Transformation de la société à compter du 14/04/2014 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/04/2014 : Partant : AMRATE Inès, Gérant Nouveau : SAS TAFNA (SAS) représentée par AMRATE Fouad, Président Nouveau : CABINET DEDRICHE BEDIER ET ASSOCIES (AFJ), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : DEDRICHE Christophe, Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1572
Date d'ajout
20/05/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2013 : Partant : AMRATE Fouad, Gérant, Associé Nouveau : AMRATE Inès, Gérant
Numéro d'observation
4074
Date d'ajout
17/10/2012
Description
Fermeture de l'établissement situé 49 rue Augustin Archambaud 97410 Saint-Pierre à compter du 01/07/2012 Transfert du siège social à compter du 01/07/2012 : Ancienne adresse : 49 RUE AUGUSTIN ARCHAMBAUD 97410 SAINT PIERRE Nouvelle adresse : 2 rue du Presbytère 97410 Saint-Pierre Transfert de l'établissement principal à compter du 01/07/2012 : Ancienne adresse : 49 RUE AUGUSTIN ARCHAMBAUD 97410 SAINT PIERRE Nouvelle adresse : 2 rue du Presbytère 97410 Saint-Pierre
Numéro d'observation
1781
Date d'ajout
11/07/2002
Description
Suivant Pv age 30/06/2001, transfert du siège et de l'Tablissement principal : - Ancienne mention : 71 rue François de Mahy 97410 Saint-Pierre - - nouvelle mention : 49 rue Augustin Archambaud 97410 Saint-Pierre - et ce, à compter du 01/09/2001.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).