Entreprise : SCI L MON LOGIS - SIREN 424 570 836
Identité
(Entreprise radiée le 24/08/2020)
Dénomination
SCI L MON LOGIS
SIREN (siège)
424 570 836
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1999
Date de fin de la personne morale
03/10/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
46 B RUE DE ROUCOURT 59169 CANTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUMORTIER DAMIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Cantin
Nom, Prénom(s)
GRAS MARIE-BEATRICE
Nom d'usage
DUMORTIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Cantin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/09/1999
Siret
42457083600017
Code APE
702C
Adresse
88 BD PAUL VAILLANT COUTURIER
59165 , AUBERCHICOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/09/1999
Siret
42457083600025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION - POUR LOCATION MAISONS - IMMEUBLES - TERRAINS
Adresse
46 B RUE 46B RUE DE ROUCOURT
59169 , CANTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5450
Date d'ajout
20/07/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 16/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/07/2020
Description
Dissolution à compter du 16/07/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/07/2020, liquidateur : DUMORTIER DAMIEN, siège de la liquidation : 46B Rue DE ROUCOURT 59169 Cantin, parution de la publicité légale : Terres et Territoires en date du 24/07/2020
Numéro d'observation
5317
Date d'ajout
17/07/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 16/07/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL DU 88 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 59165 AUBERCHICOURT A CANTIN (59169) 46 BIS RUE DE ROUCOURT EN DATE DU 01.01.2003. CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS ---------- MENTION DU 01/01/2002 : CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).