Entreprise : G I E GARRIGUES - SIREN 424 557 106
Identité
(Entreprise radiée le 31/10/2023)
Dénomination
G I E GARRIGUES
SIREN (siège)
424 557 106
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1999
Date de fin de la personne morale
10/10/2059
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
32 PL MAGE 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARRIGUES AXEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MAISONNIER JEAN , LOUIS , ARTHUR
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Vieille-Toulouse
Nom, Prénom(s)
GARRIGUES JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
GARRIGUES ET FILS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
"G.1 & CIE"
Qualité
Membre
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/10/1999
Siret
42455710600012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA PRISE EN CHARGE ET LA GESTION DE TOUS LES SERVICES ET PRESTATIONS COMMUNES AUX ADHERENTS, SAVOIR LA DIRECTION GENERALE, LES SERVICES FINANCIERS, COMPTABLES, INFORMATIQUES, LOGISTIQUE (LIVRAISON STOCKAGE),
Adresse
32 PL 32 Place Mage
31000 , Toulouse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/013004
Date d'ajout
02/05/2016
Description
A compter du 26/04/2016 modification de la forme juridique et de l'adresse du siège social de la société membre GARRIGUES ET FILS - Nouvelle forme : SARL / Nouvele adresse : 38 Avenue Etienne Billières 31300 TOULOUSE -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20832
Date d'ajout
21/11/2005
Description
Modification autre NOMINATION EN QUALITE DE CONTROLEUR DES COMPTES : MR JEAN LOUIS MAISONNIER EN REMPLACEMENT DE MR GUY LAHOURNERE - PV AGO DU 30.06.2005 - Date d'effet: 30/06/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).