Entreprise : DI MARTINO CONSEILS - SIREN 424 365 104
Identité
Dénomination
DI MARTINO CONSEILS
SIREN (siège)
424 365 104
Date d'immatriculation au RNE
28/09/1999
Début d’activité
17/09/1999
Date de fin de la personne morale
27/09/2049
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
460 RUE BLAISE PASCAL 39000 LONS-LE-SAUNIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DI MARTINO LAURA , MATHILDE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1994
Commune de résidence
Chille
Nom, Prénom(s)
RAULINE CATHERINE , SYLVIE , FRANCOISE
Nom d'usage
DI MARTINO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Chille
Nom, Prénom(s)
TRIBUT JOHANNA , EUGNEIE , MARIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1988
Commune de résidence
Chilly-le-Vignoble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/09/1999
Siret
42436510400019
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Formation en tous domaines se rapportant à la gestion d'entreprise ; édition de tous ouvages et publications ; agence de communication.
Adresse
460 RUE BLAISE PASCAL
39000 , LONS-LE-SAUNIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2002
Siret
42436510400027
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Activité principale
Formation continue d'adultes
Adresse
9 PL DE LA COMEDIE
39000 , LONS-LE-SAUNIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/001970
Date d'ajout
27/04/2016
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : DM FORMATION Nouvelle mention : CDM CONSEILS à compter du 01/01/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/001970
Date d'ajout
27/04/2016
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 01/01/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).