Entreprise : SCI DU 45 RUE VOLTAIRE - SIREN 424 228 898
Identité
(Entreprise radiée le 21/02/2020)
Dénomination
SCI DU 45 RUE VOLTAIRE
SIREN (siège)
424 228 898
Date d'immatriculation au RNE
13/08/1999
Date de fin de la personne morale
12/08/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
130 RUE GENERAL DE GAULLE 10000 TROYES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT HERVE , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Troyes
Nom, Prénom(s)
SINDRES LAURENT , JEAN-ROGER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Pont-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
BOL SEBASTIEN , PAUL , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Troyes
Nom, Prénom(s)
GUBLIN MAXENCE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Troyes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/1999
Siret
42422889800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
45 RUE VOLTAIRE
10000 , TROYES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/06/1999
Siret
42422889800021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment de biens immobiliers situés 45 boulevard voltaire 10000 Troyes et 14 rue traversière 10000 Troyes.
Adresse
130 RUE 130 rue du Général de Gaulle
10000 , Troyes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1066
Date d'ajout
21/02/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/02/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : SINDRES Laurent Jean-Roger, siège de la liquidation : 2 Rue Pierre Germaine 10150 Pont-Sainte-Marie, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine en date du 17/02/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 5 000.00 FRF nouveau montant : 762.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).