Entreprise : SCI MATHIEU - SIREN 424 196 749
Identité
(Entreprise radiée le 10/01/2023)
Dénomination
SCI MATHIEU
SIREN (siège)
424 196 749
Date d'immatriculation au RNE
19/06/2009
Date de fin de la personne morale
18/06/2059
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
2652 CHE DU BAGUIER 13600 CEYRESTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILLET SIMON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
RICHARD JULIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Montcy-Notre-Dame
Nom, Prénom(s)
RICHARD MATHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Chaumuzy
Nom, Prénom(s)
GILLET DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Ceyreste
Nom, Prénom(s)
THOUE SYLVIE , PIERRETTE
Nom d'usage
GILLET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Ceyreste
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/07/1999
Siret
42419674900016
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 MOULIN
08090 , MONTCY-NOTRE-DAME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42419674900024
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location d'immeubles, achat et location d'immeubles, entretien et travaux de rénovation.
Adresse
2652 CHE DU BAGUIER
13600 , CEYRESTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
736
Date d'ajout
12/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23224
Date d'ajout
05/04/2022
Description
Cessation totale et temporaire de l'activité à compter du 31/12/2021 avec maintien de l'immatriculation
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/04/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : GILLET né(e) THOUE Sylvie Pierrette, siège de la liquidation : 2652 Chemin du Baguier 13600 Ceyreste, parution de la publicité légale : Les Nouvelles Publications paru le 16/02/2022
Numéro d'observation
6570
Date d'ajout
19/06/2009
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).