Entreprise : SCI 12G LES AUNETTES - SIREN 424 147 510
Identité
(Entreprise radiée le 27/03/2019)
Dénomination
SCI 12G LES AUNETTES
SIREN (siège)
424 147 510
Date d'immatriculation au RNE
05/02/2013
Date de fin de la personne morale
04/02/2098
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
59 BD D AUTEUIL 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ELOY AMAURY , NICOLAS , PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
RAMES ADRIEN , AMAURY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2009
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RAMES LOUIS , ALEXIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2009
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/02/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/06/1999
Siret
42414751000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RUE DU CHEVAL BART
91840 , SOISY-SUR-ECOLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/06/1999
Siret
42414751000020
Nom commercial
SCI 12G LES AUNETTES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location de tous biens immobiliers
Adresse
59 BD 59 Boulevard D'Auteuil
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18924
Date d'ajout
27/03/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 04/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
76108
Date d'ajout
06/09/2018
Description
Dissolution à compter du 29/06/2018
Numéro d'observation
73328
Date d'ajout
05/02/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
21440
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).