Entreprise : SCI VICTOLINE - SIREN 424 061 554
Identité
Dénomination
SCI VICTOLINE
SIREN (siège)
424 061 554
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1999
Date de fin de la personne morale
26/08/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1830 EUR
Adresse du siège
IMP DU TARASTE 31800 VALENTINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIEU DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Saint-Gaudens
Nom, Prénom(s)
CAMBOULIVE LUC , HUGUES , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Valentine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/05/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/06/1999
Siret
42406155400020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, administration, exploitation par bail ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers.
Adresse
IMP Impasse du Taraste
31800 , Valentine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/05/1999
Siret
42406155400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
41 BD CHARLES DE GAULLE
31800 , SAINT-GAUDENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/000499
Date d'ajout
05/01/2017
Description
Changement de dénomination du liquidateur : remplacement de la SELARLu BRENAC ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Alix BRENAC par la SELARL EGIDE prise en la personne de Maître Alix BRENAC.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F12/012350
Date d'ajout
10/05/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 10/05/2012 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution de plan. Juge commissaire : Monsieur MAUREL Jean-Jacques. Liquidateur-judiciaire : SELARL BRENAC & Associés prise en la personne de Me Alix BRENAC PLACE DU PILAT RÉSIDENCE DU PILAT 31800 SAINT-GAUDENS. Date de cessation des paiements : 21/02/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Saint Gaudens a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Numéro d'observation
F06/000746
Date d'ajout
12/05/2006
Description
Mention d'office JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST GAUDENS ARRETANT LE PLAN PROPOSE PAR VOIE DE CONTINUATION DANS LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE COMMUN DE CAMBOULIVE DOMINIQUE N° 328 792 460 RCS ST GAUDENS, CAMBOULIVE LUC N° 318 979 499, SCI S.C.D.L. N° 381 213 958 RCS ST GAUDENS, SCI S.C.V. N° 398 273 938 RCS SAINT GAUDENS ET SCI VICTOLINE N° 424 061 554 RCS ST GAUDENS ET DESIGNANT ME AUDOUARD MARIE MADELEINE, RESIDENCE DU PILAT, PLACE DU PILAT 31800 ST GAUDENS EN QUALITE DE COMISSAIRE CHARGE DE VEILLER A SON EXECUTION. date d'effet : 12/05/2006
Numéro d'observation
F06/000089
Date d'ajout
17/01/2006
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST GAUDENS A ETENDU LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME GENERAL) DES EPOUX CAMBOULIVE LUC (318 979 499 RCS ST GAUDENS) ET DIEU DOMINIQUE (328 792 460 RCS ST GAUDENS) A : . SCI S.C.D.L. (381 213 958 RCS ST GAUDENS) . SCI S.C.V. (398 273 938 RCS ST GAUDENS) . SCI VICTOLINE (424 061 554 RCS ST GAUDENS) SOUS UNE SEULE MASSE ACTIVE ET PASSIVE, A MAINTENU : ME CAVIGLIOLI CHRISTIAN,10, RUE ALSACE LORRAINE 31000 TOULOUSE, ADMINISTRATEUR, AVEC MISSION D'ASSISTANCE, ET ME AUDOUARD MARIE MADELEINE, PLACE DU PILAT 31800 ST GAUDENS, REPRESENTANT DES CREANCIERS, ET LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE AU 04/02/2004. date d'effet : 13/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).