Entreprise : CIGAL IMMO - SIREN 423 989 441
Identité
(Entreprise radiée le 03/05/2022)
Dénomination
CIGAL IMMO
SIREN (siège)
423 989 441
Date d'immatriculation au RNE
16/08/1999
Date de fin de la personne morale
15/08/2049
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
AV GEORGES CHAUVIN 30700 UZES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES JARDINS DE L'UZ GE N 41
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRONDIN JOHANNE , CAROLE , MARIE
Nom d'usage
MEURANT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Uzès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/07/1999
Siret
42398944100013
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transactions sur immeubles et fonds de commerce, location immobilière.
Adresse
PAS Passage Marchand
30700 , Uzès - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2002
Siret
42398944100021
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
RTE DE BELLEVUE
30530 , CHAMBORIGAUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/2018
Siret
42398944100039
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
AV GEORGES CHAUVIN
30700 , UZES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES JARDINS DE L'UZ GE N 41
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/003903
Date d'ajout
10/04/2006
Description
Nomination de Mme MEURANT Née GRONDIN Johanne en qualité de gérante de la sté en remplacement de Mr SIX Jean Raoul à compter du 13.3.2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 16 août 1999 - CEVENNES MAGAZINE du 31 juillet 1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).