Entreprise : LES VERGERS DU SOLEIL - SIREN 423 949 940
Identité
Dénomination
LES VERGERS DU SOLEIL
SIREN (siège)
423 949 940
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2001
Date de fin de la personne morale
18/11/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 RUE FABRE 38200 VIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVY RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/04/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/09/2001
Siret
42394994000039
Code APE
513A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Négoce de fruits et légumes en gros et au détail, marchand ambulant, commerce, import, export, ainsi que sédentaire et non sédentaire de fruits et légumes
Adresse
2 RUE FABRE
38200 , VIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F03/001103
Date d'ajout
11/03/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 11 Mars 2003 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F03/001104
Date d'ajout
11/03/2003
Description
Radiation en date du 11 Mars 2003 suite au jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 11 Mars 2003 de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F02/001401
Date d'ajout
09/04/2002
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE EN DATE DU 09 AVRIL 2002 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Représentant des créanciers-liquidateur : Maître BILLIOUD 1, rue du Musée 38200 VIENNE Juge Commisaire maintenu : Mr SIBUT Juge Commissaire Suppléant maintenu : Mr POLSINELLI
Numéro d'observation
F02/001100
Date d'ajout
12/03/2002
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ( REGIME SIMPLIFIE) Administrateur judiciaire : néant Représentant des créanciers : Maître BILLIOUD 1, rue du Musée 38200 VIENNE Juge Commisaire : Monsieur SIBUT Juge Commissaire suppléant : Monsieur POLSINELLI Date de Cessation des Paiements : 12 Mars 2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).