Entreprise : LE MESNIL - SIREN 423 880 582
Identité
Dénomination
LE MESNIL
SIREN (siège)
423 880 582
Date d'immatriculation au RNE
22/05/2006
Début d’activité
01/08/1999
Date de fin de la personne morale
21/05/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LE MESNIL 49310 MONTILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GODIN DAMIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Montilliers
Nom, Prénom(s)
DENIS SEBASTIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Montilliers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1999
Siret
42388058200022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE MESNIL
49310 , MONTILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/06/2006
Description
: Radiation : transfert du siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/09/2005
Description
- Date de cessation d'activité : 30/06/2005. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/08/1999
Description
Historique des observations depuis le 13/08/1999 : Mise en sommeil suite vente du fonds à la SARL STESYL (B 482 663 283) -*****- Radiation Office du 1er Juin 2006 : Transfert du siège social au RCS DE SAUMUR (2006 D 108) à/c du 15.04.06.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIEGE ANTERIEUR : 18 GRANDE RUE 16140 AIGRE ANCIENNE DENOMINATION : SARL FRANDELMAT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 30/06/2005 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 01/08/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).