Entreprise : SCI DU 42 RUE DE VOUILLE - SIREN 423 864 297
Identité
(Entreprise radiée le 03/11/2020)
Dénomination
SCI DU 42 RUE DE VOUILLE
SIREN (siège)
423 864 297
Date d'immatriculation au RNE
04/08/1999
Date de fin de la personne morale
03/08/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
23 RUE D'ANJOU 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Perrin DENIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Castelnau-le-Lez
Nom, Prénom(s)
Astoul SERGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Bagnolet
Nom, Prénom(s)
Astoul PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
CSM PARTICIPATIONS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Nanterre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/07/1999
Siret
42386429700019
Code APE
701D
Adresse
3 RUE CAUCHOIS
75018 , PARIS 18 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/12/1999
Siret
42386429700027
Enseigne
CHEZ SCI ELISABETH
Adresse
42 RUE DE VOUILLE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2013
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/03/2011
Siret
42386429700035
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
23 RUE D'ANJOU
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1999D0308124
Date d'ajout
03/11/2020
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1999D0308123
Date d'ajout
30/07/2020
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 et R123-168 du code de commerce (information de la société de domiciliation).
Numéro d'observation
1999D0308117
Date d'ajout
26/09/2013
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 10-07-2013, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Itinerant DU : 19-08-2013 - ADRESSE DE LIQUIDATION : 328 Chemin du Thym 34170 Castelnau le Lez.
Numéro d'observation
1999D030812
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).