Entreprise : SAINT MAXIMIN DISTRIBUTION - SIREN 423 839 943
Identité
(Entreprise radiée le 16/07/2021)
Dénomination
SAINT MAXIMIN DISTRIBUTION
SIREN (siège)
423 839 943
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1999
Date de fin de la personne morale
14/09/2098
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2001
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
44000 EUR
Adresse du siège
123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRAS FRANCK , CHARLES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Vitry sur Seine
Nom, Prénom(s)
TIBALDI JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Paris 1er Arrondissement
Dénomination
SOFIDEM ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 1er Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/08/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/07/1999
Siret
42383994300010
Adresse
71 BD RAYMOND POINCARE
06160 , ANTIBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
69 ET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/08/1999
Siret
42383994300028
Nature de l'établissement
Adresse
CHE DES FONTAINES
83470 , SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2021
Siret
42383994300036
Activité principale
Supermarchés
Adresse
123 QUAI JULES GUESDE
94400 , VITRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/07/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 07/04/2021. Dénomination de l'associé unique : FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING, Créteil : 343045316. Journal d'annonces légales : La Loi paru le 09/04/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2854
Date d'ajout
12/03/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social à compter du 01/03/2021 du Chemin des Fontaines 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume au 123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine
Numéro d'observation
870
Date d'ajout
26/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/10/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
13831
Date d'ajout
26/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/10/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
302
Date d'ajout
12/01/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 15/07/2020
Numéro d'observation
13831
Date d'ajout
12/01/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 15/07/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).