Entreprise : SCI DU VIEIL HOPITAL - SIREN 423 826 791
Identité
Dénomination
SCI DU VIEIL HOPITAL
SIREN (siège)
423 826 791
Date d'immatriculation au RNE
05/08/1999
Début d’activité
20/07/2022
Date de fin de la personne morale
04/08/2098
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, l'administration, la gestion et l'exploitation directe ou indirecte par bail, location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, ainsi que la mise à disposition aux associés, à titre gratuit, de tous immeubles et biens immobiliers appartenant à la Société.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
30459.31 EUR
Adresse du siège
35 CHE DU MOULINAS 30730 FONS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARPENTRAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAVIER BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Fons
Nom, Prénom(s)
PEYRE MARILYN , BERNADETTE
Nom d'usage
FAVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Fons
Dénomination
CAP ENERGIE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Fons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/07/2022
Siret
42382679100026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, l'administration, la gestion et l'exploitation directe ou indirecte par bail, location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, ainsi que la mise à disposition aux associés, à titre gratuit, de tous immeubles et biens immobiliers appartenant à la Société.
Autres Activités
L'acquisition, l'administration, la gestion et l'exploitation directe ou indirecte par bail, location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, ainsi que la mise à disposition aux associés, à titre gratuit, de tous immeubles et biens immobiliers appartenant à la Société.
Adresse
35 CHE DU MOULINAS
30730 , FONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/05/1999
Siret
42382679100018
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
113 RUE DU VIEIL HOPITAL
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20298
Date d'ajout
01/08/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siège social précédemment situé 113 Rue du Vieil Hôpital 84200 CARPENTRAS au 35 Chemin du Moulinas 30730 FONS à compter du 20/07/2022 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 29/07/2022 sous le numéro A2022/008817)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/025358
Date d'ajout
29/07/2022
Description
Transfert du principal établissement au 35 Chemin du Moulinas 30730 FONS à compter du 20/07/2022
Numéro d'observation
F22/025358
Date d'ajout
29/07/2022
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 113 Rue du Vieil Hôpital 84200 CARPENTRAS (Greffe du Tribunal de Commerce de Avignon) Nouveau siège social : 35 Chemin du Moulinas 30730 FONS à compter du 20/07/2022
Numéro d'observation
F22/025358
Date d'ajout
29/07/2022
Description
Modification de(s) principale(s) activité(s) : Ancienne(s) activité(s) : La propriété et la gestion d'immeubles bâtis et non bâtis sis à CARPENTRAS rue du vieil hôpital. Nouvelle(s) activité(s) :L'acquisition, l'administration, la gestion et l'exploitation directe ou indirecte par bail, location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, ainsi que la mise à disposition aux associés, à titre gratuit, de tous immeubles et biens immobiliers appartenant à la Société. à compter du 20/07/2022
Numéro d'observation
F22/025358
Date d'ajout
29/07/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : FAVIER Jean-Paul nom d'usage : FAVIER Jean-Paul n'est plus gérant FAVIER Patrick nom d'usage : FAVIER Patrick n'est plus gérant PEYRE Marilyn Bernadette nom d'usage : FAVIER Marilyn devient gérant PEYRE Marilyn Bernadette nom d'usage : FAVIER Marilyn devient Associé gérant : FAVIER Bernard nom d'usage : FAVIER Bernard FAVIER Bernard nom d'usage : FAVIER Bernard devient Associé Associé : CAP ENERGIE Sté par actions simplifiée
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 199 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 459.31 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).