Entreprise : LA FERME - SIREN 423 798 388
Identité
(Entreprise radiée le 01/07/2020)
Dénomination
LA FERME
Sigle
PAP
SIREN (siège)
423 798 388
Date d'immatriculation au RNE
26/08/1999
Date de fin de la personne morale
25/08/2098
Date de clôture
31/08
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
37 RUE DU VIGNEAU 44880 SAUTRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEGRON REGIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Reze
Dénomination
Expéréo Audit
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rezé
Dénomination
FOUCHER
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint Etienne de Montluc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1999
Siret
42379838800017
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
PLAISANCE
44360 , SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DE VANNES KMS 17
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/06/2019
Siret
42379838800025
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
37 RUE DU VIGNEAU
44880 , SAUTRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
01/07/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 05/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
30/04/2020
Description
Acte sous seing privé en date du 23-03-2020 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société FOUCHER - 803667388 RCS NANTES, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans : HEBDO SEVRE ET MAINE du 04-04-2020
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a é té rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe d u Tribunal de Commerce de Nantes par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/08/1999
Description
Historique : Ancienne dénomination sociale : PIERR E ANGELE PERTUE - PAP (modification du 1/9/2004)
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
26/08/1999
Description
Observations concernant l'établissement situé rout e de Vannes Plaisance 44360 Saint-Etienne-de-Montl uc : AU 1.7.99, FONDS ACHETE A MR DAGAU Stéphane R CS ST NAZAIRE A 387 752 108
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).