Entreprise : SCI SUD PALISSADE - SIREN 423 788 546
Identité
Dénomination
SCI SUD PALISSADE
SIREN (siège)
423 788 546
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1999
Début d’activité
26/07/1999
Date de fin de la personne morale
08/08/2059
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHONG FAH SHEN CHONG , CHOE , YEUN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1942
Commune de résidence
Le tampon
Nom, Prénom(s)
HO KIN JEAN , PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Le tampon
Nom, Prénom(s)
HO KIN LAVAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Le tampon
Nom, Prénom(s)
HO KIN ISABELLE
Nom d'usage
LO-KING-FUNG
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Le tampon
Nom, Prénom(s)
HO KIN JEAN , ALEX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Le tampon
Dénomination
FONCIERE MCH V
Qualité
Autre
Commune de résidence
Le tampon
Dénomination
A & E BOIS COURT
Qualité
Autre
Commune de résidence
LE TAMPON
Dénomination
SOCIETE REUNIONNAISE DE SUPERMARCHE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Le tampon
Dénomination
SCI CHONG UNION
Qualité
Autre
Commune de résidence
Le tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/07/1999
Siret
42378854600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Autres Activités
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
165 RUE HUBERT DELISLE
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1065
Date d'ajout
19/03/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/01/2013 : Nouveau : HO KIN Laval, Gérant associé Nouveau : LO-KING-FUNG Isabelle, Associé Société Civile Nouveau : HO KIN Jean, Alex, Associé Société Civile Nouveau : HO KIN Jean, Patrick, Associé Société Civile Nouveau : SC A & E BOIS COURT représentée par CHONG-FAH-SHEN Anselme, Associé Société Civile Nouveau : SARL SOCIETE REUNIONNAISE DE SUPERMARCHE représentée par CHONG FAH SHEN Chong, Choé, Yeun, Choé, Associé Société Civile Nouveau : SCI SCI CHONG UNION représentée par CHONG-FAH-SHEN Chong, Choé, Associé Société Civile Nouveau : SC FONCIERE MCH V représentée par CHONG FAH SHEN Keet-Yeun, Michel, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
782
Date d'ajout
22/04/2002
Description
Suivant Pv age dû et à compter du 01/12/01 - conversion du capital social en euro - ancienne mention : 1200000 F nouvelle mention : 182938.82 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).